EP1515064 - AMORTISSEUR ELECTROMAGNETIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.04.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.12.2007 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: IT | publié le 23.01.2008 [2008/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KAYABA INDUSTRY CO., LTD. World Trade Center Bldg, 2-4-1, Hamamatsu-cho Minato-Ku Tokyo 105-6190 / JP | Pour tous les Etats désignés The Foundation for the Promotion of Industrial Science 6-1, Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo 153-0041 / JP | [2006/24] |
Précédent [2005/11] | Pour tous les Etats désignés KAYABA INDUSTRY CO., LTD. World Trade Center Bldg, 2-4-1, Hamamatsu-cho Minato-Ku, Tokyo 105-6190 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés The Foundation for the Promotion of Industrial Science 6-1, Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo 153-0041 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KONDO, Takuhiro c/o KAYABA INDUSTRY CO., LTD. 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome Minato-ku, Tokyo 105-6190 / JP | 02 /
YAMAGATA, Hideki c/o KAYABA INDUSTRY CO., LTD. 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome Minato-ku, Tokyo 105-6190 / JP | 03 /
SUDA, Yoshihiro 33-4, Denenchofu 2-chome Oota-ku, Tokyo 145-0071 / JP | [2005/11] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/11] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03730663.6 | 28.05.2003 | [2005/11] | WO2003JP06670 | Numéro de priorité, date | JP20020155080 | 29.05.2002 Format original publié: JP 2002155080 | JP20020165784 | 06.06.2002 Format original publié: JP 2002165784 | [2005/11] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03100291 | Date: | 04.12.2003 | Langue: | EN | [2003/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1515064 | Date: | 16.03.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.12.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1515064 | Date: | 14.06.2006 | Langue: | EN | [2006/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 04.12.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.07.2005 | Classification | IPC: | F16F15/03 | [2005/11] | CPC: |
F16F15/03 (EP,KR,US);
F16F2232/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2005/38] |
Précédent [2005/11] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | ELEKTROMAGNETISCHER STOSSDÄMPFER | [2005/11] | Anglais: | ELECTROMAGNETIC SHOCK ABSORBER | [2005/11] | Français: | AMORTISSEUR ELECTROMAGNETIQUE | [2005/11] | Entrée dans la phase régionale | 16.12.2004 | Traduction produite | 16.12.2004 | Taxe nationale de base payée | 16.12.2004 | Taxe de recherche payée | 16.12.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.12.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.11.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 16.12.2004 | Requête en examen déposée [2005/11] | 16.12.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.04.2006 | Taxe de délivrance payée | 03.04.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.03.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | supprimé | [2008/04] |
Précédent [2007/40] | IT | 14.06.2006 | Citations: | Recherche | [A]DE3522221 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [A] 1-10 * abstract ** figures 1,2 * | Recherche internationale | [Y]JPS57205422U ; | [Y]JPH0391551U ; | [Y]JP2001173676 (DENSO CORP, et al) |