EP1519926 - PROCEDE DE PRODUCTION DE 3,4-DICHLORO-N-(2-CYANO-PHENYL)-5-ISOTHIAZOLCARBOXAMIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.09.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, FR | publié le 07.01.2009 [2009/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim am Rhein / DE | [N/P] |
Précédent [2005/14] | Pour tous les Etats désignés Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
HIMMLER, Thomas Schöne Aussicht 1B 51519 Odenthal / DE | [2005/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 03732578.4 | 17.06.2003 | [2005/14] | WO2003EP06360 | Numéro de priorité, date | DE2002128732 | 27.06.2002 Format original publié: DE 10228732 | [2005/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004002968 | Date: | 08.01.2004 | Langue: | DE | [2004/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1519926 | Date: | 06.04.2005 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 08.01.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1519926 | Date: | 02.11.2005 | Langue: | DE | [2005/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.01.2004 | Classification | IPC: | C07D275/03 | [2005/14] | CPC: |
C07D275/03 (EP,KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/14] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 3,4-DICHLOR-N-(2-CYANO-PHENYL)-5-ISOTHIAZOLCARBOXAMID | [2005/14] | Anglais: | METHOD FOR PRODUCING 3,4-DICHLORO-N-(2-CYANO-PHENYL)-5-ISOTHIAZOLE CARBOXAMIDE | [2005/14] | Français: | PROCEDE DE PRODUCTION DE 3,4-DICHLORO-N-(2-CYANO-PHENYL)-5-ISOTHIAZOLCARBOXAMIDE | [2005/14] | Entrée dans la phase régionale | 27.01.2005 | Taxe nationale de base payée | 27.01.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.01.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.11.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 27.01.2005 | Requête en examen déposée [2005/14] | 22.04.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.2005 | Taxe de délivrance payée | 02.09.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.08.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 02.11.2005 | CZ | 02.11.2005 | EE | 02.11.2005 | FI | 02.11.2005 | FR | 02.11.2005 | GB | 02.11.2005 | IE | 02.11.2005 | IT | 02.11.2005 | NL | 02.11.2005 | RO | 02.11.2005 | SI | 02.11.2005 | SK | 02.11.2005 | TR | 02.11.2005 | BG | 02.02.2006 | DK | 02.02.2006 | GR | 02.02.2006 | SE | 02.02.2006 | ES | 13.02.2006 | PT | 03.04.2006 | HU | 03.05.2006 | AT | 17.06.2006 | LU | 17.06.2006 | BE | 30.06.2006 | MC | 30.06.2006 | [2009/01] |
Précédent [2008/37] | CZ | 02.11.2005 | |
EE | 02.11.2005 | ||
FI | 02.11.2005 | ||
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
IT | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
RO | 02.11.2005 | ||
SI | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
TR | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
PT | 03.04.2006 | ||
HU | 03.05.2006 | ||
AT | 17.06.2006 | ||
LU | 17.06.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2008/28] | CZ | 02.11.2005 | |
EE | 02.11.2005 | ||
FI | 02.11.2005 | ||
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
IT | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
RO | 02.11.2005 | ||
SI | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
PT | 03.04.2006 | ||
HU | 03.05.2006 | ||
AT | 17.06.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2007/50] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
IT | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
RO | 02.11.2005 | ||
SI | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
PT | 03.04.2006 | ||
HU | 03.05.2006 | ||
AT | 17.06.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2007/41] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
IT | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
RO | 02.11.2005 | ||
SI | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
PT | 03.04.2006 | ||
HU | 03.05.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2007/40] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
IT | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
SI | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
PT | 03.04.2006 | ||
HU | 03.05.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2007/28] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
SI | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
PT | 03.04.2006 | ||
HU | 03.05.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2007/14] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
GB | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
SI | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
PT | 03.04.2006 | ||
HU | 03.05.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2007/07] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
SI | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
PT | 03.04.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Précédent [2006/50] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
SI | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
ES | 13.02.2006 | ||
PT | 03.04.2006 | ||
Précédent [2006/49] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
SI | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
PT | 03.04.2006 | ||
Précédent [2006/40] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
IE | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
BG | 02.02.2006 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
Précédent [2006/38] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
GR | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
Précédent [2006/35] | CZ | 02.11.2005 | |
FI | 02.11.2005 | ||
NL | 02.11.2005 | ||
SK | 02.11.2005 | ||
DK | 02.02.2006 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
Précédent [2006/27] | FI | 02.11.2005 | |
NL | 02.11.2005 | ||
SE | 02.02.2006 | ||
Précédent [2006/23] | FI | 02.11.2005 | |
NL | 02.11.2005 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]WO9924413 (BAYER AG [DE], et al) [AD] 1-7 * abstract * * page 9, line 14 - line 18 * * page 30; example 1 ** claims 1,2 * |