EP1513883 - PROCEDE DE FABRICATION EN TOUTE SECURITE DE POLYMERES CONTENANT DES GROUPES N-PHENYLIMIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.03.2007 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 14.01.2009 [2009/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Basell Poliolefine Italia S.r.l. Via Pergolesi 25 20124 Milano / IT | [2006/02] |
Précédent [2005/11] | Pour tous les Etats désignés Basell Poliolefine Italia S.P.A. Via Pergolesi, 25 20124 Milano / IT | Inventeur(s) | 01 /
SYED, Abuzar 435 Hillandale Boulevard Torrington, CT 06790 / US | [2005/17] |
Précédent [2005/11] | 01 /
SYED, Abuzar 614 Pompeii Drive Bear, DE 19701 / US | Mandataire(s) | Giberti, Stefano, et al Basell Poliolefine Italia S.r.l. Intellectual Property P.le Privato G. Donegani 12 Casella Postale 19 44100 Ferrara / IT | [N/P] |
Précédent [2005/11] | Giberti, Stefano, et al Basell Poliolefine Italia S.p.A Intellectual Property P.le G. Donegani 12 44100 Ferrara / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 03732956.2 | 11.06.2003 | [2005/11] | WO2003IB02683 | Numéro de priorité, date | US20020177776 | 20.06.2002 Format original publié: US 177776 | [2005/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004000892 | Date: | 31.12.2003 | Langue: | EN | [2004/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1513883 | Date: | 16.03.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.12.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1513883 | Date: | 12.04.2006 | Langue: | EN | [2006/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.12.2003 | Classification | IPC: | C08F8/00, C08F8/32, C08F222/40, C08L35/06 | [2005/11] | CPC: |
C08F8/32 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/11] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SICHERES VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYMEREN MIT N-PHENYLIMID GRUPPEN | [2005/11] | Anglais: | A SAFE PROCESS FOR MAKING POLYMERS CONTAINING N-PHENYLIMIDE GROUPS | [2005/11] | Français: | PROCEDE DE FABRICATION EN TOUTE SECURITE DE POLYMERES CONTENANT DES GROUPES N-PHENYLIMIDE | [2005/11] | Entrée dans la phase régionale | 06.12.2004 | Taxe nationale de base payée | 06.12.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.12.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.12.2004 | Requête en examen déposée [2005/11] | 12.10.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.02.2006 | Taxe de délivrance payée | 06.02.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.01.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.04.2006 | BE | 12.04.2006 | CH | 12.04.2006 | CY | 12.04.2006 | CZ | 12.04.2006 | EE | 12.04.2006 | FI | 12.04.2006 | LI | 12.04.2006 | NL | 12.04.2006 | RO | 12.04.2006 | SI | 12.04.2006 | SK | 12.04.2006 | TR | 12.04.2006 | LU | 11.06.2006 | IE | 12.06.2006 | MC | 30.06.2006 | BG | 12.07.2006 | DK | 12.07.2006 | SE | 12.07.2006 | GR | 13.07.2006 | ES | 23.07.2006 | PT | 12.09.2006 | HU | 13.10.2006 | [2009/03] |
Précédent [2008/37] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
EE | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
NL | 12.04.2006 | ||
RO | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
TR | 12.04.2006 | ||
LU | 11.06.2006 | ||
IE | 12.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
BG | 12.07.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
GR | 13.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
HU | 13.10.2006 | ||
Précédent [2008/32] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
EE | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
NL | 12.04.2006 | ||
RO | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
IE | 12.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
BG | 12.07.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
GR | 13.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
HU | 13.10.2006 | ||
Précédent [2008/31] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
EE | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
NL | 12.04.2006 | ||
RO | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
IE | 12.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
BG | 12.07.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
GR | 13.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
EE | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
NL | 12.04.2006 | ||
RO | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
IE | 12.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
GR | 13.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
NL | 12.04.2006 | ||
RO | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
IE | 12.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
GR | 13.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
Précédent [2007/45] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
NL | 12.04.2006 | ||
RO | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
IE | 12.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
Précédent [2007/41] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
IT | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
NL | 12.04.2006 | ||
RO | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
IE | 12.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
Précédent [2007/40] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
IT | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
NL | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
IE | 12.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
Précédent [2007/25] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
NL | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
IE | 12.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
Précédent [2007/19] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
NL | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
Précédent [2007/14] | AT | 12.04.2006 | |
BE | 12.04.2006 | ||
CH | 12.04.2006 | ||
CZ | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SK | 12.04.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
PT | 12.09.2006 | ||
Précédent [2007/07] | AT | 12.04.2006 | |
CH | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
DK | 12.07.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
Précédent [2007/03] | AT | 12.04.2006 | |
CH | 12.04.2006 | ||
FI | 12.04.2006 | ||
LI | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
Précédent [2007/01] | AT | 12.04.2006 | |
FI | 12.04.2006 | ||
SI | 12.04.2006 | ||
SE | 12.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
Précédent [2006/50] | SI | 12.04.2006 | |
SE | 12.07.2006 | ||
ES | 23.07.2006 | ||
Précédent [2006/49] | SI | 12.04.2006 | |
SE | 12.07.2006 | ||
Précédent [2006/40] | SI | 12.04.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0076691 (ROHM & HAAS [US]) [A] 1-5* whole document * |