EP1515895 - CONTENANT EN PLASTIQUE MULTICOUCHES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.05.2011 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.05.2011 | Demande réputée retirée | publié le 08.06.2011 [2011/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Plastipak Packaging, Inc. 41605 Ann Arbor Road Plymouth, MI 48170 / US | [2010/34] |
Précédent [2005/12] | Pour tous les Etats désignés PLASTIPAK PACKAGING, INC. 9135 General Court Plymouth, MI 48170 / US | Inventeur(s) | 01 /
DARR, Richard, C. 1183 Ty Drive Medino, OH 44256 / US | 02 /
SLAT, William, A. 164 North Grand Pointe Brooklyn, MI 49230 / US | [2005/12] | Mandataire(s) | Weiss, Peter Dr. Weiss & Arat Partnerschaftsgesellschaft Zeppelinstrasse 4 78234 Engen / DE | [N/P] |
Précédent [2005/12] | Weiss, Peter, Dr. Zeppelinstrasse 4 78234 Engen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03737186.1 | 18.06.2003 | [2005/12] | WO2003US19320 | Numéro de priorité, date | US20020392006P | 25.06.2002 Format original publié: US 392006 P | US20030461623 | 13.06.2003 Format original publié: US 461623 | [2005/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2004000659 | Date: | 31.12.2003 | Langue: | EN | [2004/01] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1515895 | Date: | 23.03.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.12.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 26.02.2004 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.05.2009 | Classification | IPC: | B65D1/00 | [2005/12] | CPC: |
B32B27/08 (EP,US);
B65D1/0215 (EP,US);
B65D81/266 (EP,US);
B29B11/08 (EP,US);
B29B11/10 (EP,US);
B29B11/14 (EP,US);
B29C2949/0715 (EP);
B29C2949/073 (EP,US);
B29C2949/0773 (EP,US);
B29C2949/0777 (EP,US);
B29C2949/0819 (EP,US);
B29C2949/3008 (EP,US);
B29C2949/3012 (EP,US);
B29C2949/3016 (EP,US);
B29C2949/302 (EP,US);
B29C2949/3028 (EP,US);
B29C2949/3032 (EP,US);
B29C2949/3042 (EP,US);
B29C49/071 (EP);
B29K2023/06 (EP,US);
B29K2023/086 (EP,US);
B29K2023/12 (EP,US);
B29K2025/00 (EP,US);
B29K2027/06 (EP,US);
B29K2027/18 (EP,US);
B29K2055/02 (EP,US);
B29K2067/00 (EP,US);
B29K2067/006 (EP,US);
B29K2069/00 (EP,US);
B29K2077/00 (EP,US);
B29K2081/06 (EP,US);
B29K2105/258 (EP,US);
B29K2105/26 (EP,US);
B29K2995/0067 (EP,US);
B29L2031/7158 (EP,US);
B32B2272/00 (EP,US);
B32B2305/70 (EP,US);
B32B2307/74 (EP,US);
B32B37/153 (EP,US);
Y10T428/1352 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/12] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEHRSCHICHTIGER KUNSTSTOFFBEHÄLTER | [2005/12] | Anglais: | MULTILAYERED PLASTIC CONTAINER | [2005/12] | Français: | CONTENANT EN PLASTIQUE MULTICOUCHES | [2005/12] | Entrée dans la phase régionale | 13.01.2005 | Taxe nationale de base payée | 13.01.2005 | Taxe de recherche payée | 13.01.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.01.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.11.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 13.01.2005 | Requête en examen déposée [2005/12] | 08.06.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.12.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/23] | 25.01.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/23] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.06.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US5952066 (SCHMIDT STEVEN L [US], et al); | [Y]US6346308 (CAHILL PAUL J [US], et al); | [X]US6365247 (CAHILL PAUL J [US], et al) | Examen | US5464106 |