EP1476500 - PROCEDE DE FABRICATION D'UN FILM NANOPOREUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 17.11.2006 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.11.2006 | Retrait de la demande | publié le 20.12.2006 [2006/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. Washington Street - 1790 Building Midland MI 48674 / US | [N/P] |
Précédent [2004/47] | Pour tous les Etats désignés DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. Washington Street, 1790 Building Midland, Michigan 48674 / US | Inventeur(s) | 01 /
SO, Ying, Hung 1524 Dilloway Drive Midland, MI 48640 / US | 02 /
NIU, Qing, Shan, J. 305 West Chapel Midland, MI 48640 / US | 03 /
TOWNSEND, Paul, H., III 1102 Willard Street Midland, MI 48642 / US | 04 /
MARTIN, Steven, J. 3019 Scarborough Lane Midland, MI 48640 / US | 05 /
KALANTAR, Thomas, H. 1827 Eastlawn, H-11 Midland, MI 48642 / US | 06 /
GODSCHALX, James, P. 2205 Plymouth Street Midland, MI 48642 / US | 07 /
BRUZA, Kenneth, J. 5651 North Luce Road Alma, MI 48801 / US | 08 /
BOUCK, Kevin, J. 3760 East Acacia Drive Midland, MI 48642 / US | [2004/47] | Mandataire(s) | Raynor, John, et al Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Précédent [2004/47] | Raynor, John, et al W.H. Beck, Greener & Co 7 Stone Buildings Lincoln's Inn London WC2A 3SZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03742714.3 | 07.02.2003 | [2004/47] | WO2003US03826 | Numéro de priorité, date | US20020077646 | 15.02.2002 Format original publié: US 77646 | [2004/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03070813 | Date: | 28.08.2003 | Langue: | EN | [2003/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1476500 | Date: | 17.11.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.08.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.08.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.08.2006 | Classification | IPC: | C08J9/00, C08J9/26, C08L25/00, C08L61/00, C08G83/00, C08L101/00, C08G61/02, C08K7/16, C08L51/04, C08J9/18, C08L25/06, H01B3/46, H01L23/00, H01L23/532, H01L21/312, H01L21/768 | [2006/38] | CPC: |
C08J9/28 (EP,KR,US);
C08F257/02 (EP,KR,US);
C08F283/00 (EP,KR,US);
C08G61/02 (EP,KR,US);
H01L21/02118 (EP,KR,US);
H01L21/02203 (EP,KR,US);
H01L21/02282 (EP,KR,US);
H01L21/31695 (US);
H01L23/5329 (EP,KR,US);
C08G2261/312 (EP,KR,US);
C08J2351/00 (EP,KR,US);
H01L21/312 (US);
H01L2924/0002 (EP,KR,US)
(-)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [2004/47] | C08J9/00, C08J9/26, C08L25/00, C08L61/00, C08G83/00, C08L101/00, C08G61/02, C08K7/16, C08L51/04, C08J9/18, C08L25/06, H01B3/46, H01L23/00, H01L21/332, H01L21/312 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/47] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES NANOPORÖSEN FILMS | [2004/47] | Anglais: | METHOD OF MAKING A NANOPOROUS FILM | [2004/47] | Français: | PROCEDE DE FABRICATION D'UN FILM NANOPOREUX | [2004/47] | Entrée dans la phase régionale | 15.09.2004 | Taxe nationale de base payée | 15.09.2004 | Taxe de recherche payée | 15.09.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.09.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.09.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.08.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.09.2004 | Requête en examen déposée [2004/47] | 07.11.2006 | Demande retirée par le demandeur [2006/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XD]US5700844 (HEDRICK JEFFREY CURTIS [US], et al) [XD] 1-5,9,10,13* column 1, line 38 - column 2, line 48 *; | [X]WO0031183 (DOW CHEMICAL CO [US]) [X] 1-13 * page 1, line 6 - page 16, line 23; examples 3,5,7,9; claims 6-13,18-23,28 *; | [X]WO0138417 (DOW CHEMICAL CO [US]) [X] 1-13 * page 2, line 19 - page 3, line 6 * * page 5, line 10 - page 11, line 6; example 18; claims 1-15 * | Recherche internationale | [X]WO0138417 (DOW CHEMICAL CO [US]) [X] 1-13 * page 2, line 19 - page 3, line 6 * * page 5, line 10 - page 11, line 6; example 18; claims 1-15 *; | [X]WO0031183 (DOW CHEMICAL CO [US]) [X] 1-13 * page 1, line 6 - page 16, line 23; examples 3,5,7,9; claims 6-13,18-23,28 *; | [XD]US5700844 (HEDRICK JEFFREY CURTIS [US], et al) [XD] 1-5,9,10,13 * column 1, line 38 - column 2, line 48 * |