EP1505926 - TISSU DE REPARATION PROTHETIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.09.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.09.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.10.2013 [2013/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés C.R. BARD, INC. 730 Central Avenue Murray Hill New Jersey 07974 / US | [2012/46] |
Précédent [2005/07] | Pour tous les Etats désignés C.R. BARD, INC. 730 Central Avenue Murray Hill New Jersey 07974 / US | Inventeur(s) | 01 /
DAROIS, Roger, E. 20 Heather Lane Foster, RI 02825 / US | 02 /
ELDRIDGE, Stephen, N. 50 Raymond Potter Lane Exeter, RI 02822 / US | 03 /
LEE, Michael, J. 6 Bullock Avenue Barrington, RI 02806 / US | [2005/07] | Mandataire(s) | Grey, Ian Michael, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2012/46] |
Précédent [2005/07] | Grey, Ian Michael, et al Venner Shipley LLP 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03750027.9 | 26.03.2003 | [2005/07] | WO2003US09370 | Numéro de priorité, date | US20020143564 | 10.05.2002 Format original publié: US 143564 | [2005/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03094786 | Date: | 20.11.2003 | Langue: | EN | [2003/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1505926 | Date: | 16.02.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.11.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1505926 | Date: | 14.11.2012 | Langue: | EN | [2012/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.11.2003 | Classification | IPC: | A61F2/00 | [2005/07] | CPC: |
A61F2/0063 (EP,US);
A61B17/00234 (EP,US);
A61B17/12013 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2005/35] |
Précédent [2005/07] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | PROTHETISCHES REPARATURGEWEBE | [2005/07] | Anglais: | PROSTHETIC REPAIR FABRIC | [2005/07] | Français: | TISSU DE REPARATION PROTHETIQUE | [2005/07] | Entrée dans la phase régionale | 24.11.2004 | Taxe nationale de base payée | 24.11.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.11.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.12.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.11.2004 | Requête en examen déposée [2005/07] | 11.01.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.12.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.06.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.02.2012 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 01.03.2012 | 01.03.2012 | Date des procédures orales (annulées) | 12.04.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.08.2012 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 16.08.2012 | Taxe de délivrance payée | 16.08.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.09.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.12.2010 | Opposition(s) | 15.08.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XAY]WO0108594 (BARD INC C R [US], et al) [X] 1-6,23-25,27,30 * page 1, line 7 - page 1, line 10 * * page 2, line 12 - page 2, line 21; figures 1A,1B,2A,2B,3A,3B,; claims 1,2 * [A] 12,13,19,20,28,29 [Y] 18,26; | [YA]US2001049539 (REHIL OM P [US]) [Y] 1-6,14,17,18,26,30 * page 1, paragraph 3 * * page 2, paragraph 21; figures 1,5; claim 9 * * page 2, paragraph 32 - page 2, paragraph 34; claim 11 * [A] 9-11,15,21,23; | [DYA]WO0222047 (BARD INC C R [US]) [DY] 1-6,14,17,30 * page 2, line 3 - page 2, line 9; figures 1,2,7-10; claims 1-3,7-9,14,15,20,21 * * claim 11 *[A] 12,13,15,16,19,23-25 |