EP1513425 - BIJOU A FIXER A UNE PARTIE DE CORPS PERCEE ET BOUCLE D'OREILLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2005/11] | BIJOU A FIXER A UNE PARTIE DE CORPS PERCEE | ||
[2009/30] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.10.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Blomdahl Medical AB Olofsdalsvägen 45 302 41 Halmstad / SE | [N/P] |
Précédent [2005/11] | Pour tous les Etats désignés Blomdahl Medical AB Box 7032 S-300 07 Halmstad / SE | Inventeur(s) | 01 /
BLOMDAHL, Karl Danska vägen 40A S-302 40 Halmstad / SE | 02 /
GUSTAVSSON, Anna-Lena Klackens Östergränd 11 S-302 61 Halmstad / SE | 03 /
CARLBERG, Malin Brahegatan 67B 3tr S-553 34 Jönköping / SE | [2007/02] |
Précédent [2005/11] | 01 /
BLOMDAHL, Karl Danska vägen 40A S-302 40 Halmstad / SE | ||
02 /
GUSTAVSSON, Anna-Lena Laholmsvägen 97 S-302 49 Halmstad / SE | |||
03 /
CARLBERG, Malin Fogdegatan 4A S-302 33 Halmstad / SE | Mandataire(s) | Akesson, Sten Jan-Ake, et al Awapatent AB Box 1066 251 10 Helsingborg / SE | [N/P] |
Précédent [2006/52] | Akesson, Sten Jan-Ake, et al Awapatent AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg / SE | ||
Précédent [2005/11] | Schlossman, Ulf Albihns Göteborg AB P.O. Box 142 401 22 Göteborg / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03755307.0 | 28.05.2003 | [2005/11] | WO2003SE00882 | Numéro de priorité, date | SE20020001617 | 29.05.2002 Format original publié: SE 0201617 | [2005/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03099055 | Date: | 04.12.2003 | Langue: | EN | [2003/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1513425 | Date: | 16.03.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.12.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1513425 | Date: | 23.12.2009 | Langue: | EN | [2009/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 04.12.2003 | Classification | IPC: | A44C7/00, A44C15/00 | [2005/11] | CPC: |
A44C7/00 (EP);
A44C15/0035 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/11] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHMUCKSTÜCK ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM GEPIERCTEN KÖRPERTEIL UND OHRRING | [2009/30] | Anglais: | A PIECE OF JEWELLERY FOR FASTENING IN A PIERCED BODY PART AND EARRING | [2009/30] | Français: | BIJOU A FIXER A UNE PARTIE DE CORPS PERCEE ET BOUCLE D'OREILLE | [2009/30] |
Précédent [2005/11] | SCHMUCKSTÜCK ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM GEPIERCTEN KÖRPERTEIL | ||
Précédent [2005/11] | A PIECE OF JEWELLERY FOR FASTENING IN A PIERCED BODY PART | ||
Précédent [2005/11] | BIJOU A FIXER A UNE PARTIE DE CORPS PERCEE | Entrée dans la phase régionale | 20.12.2004 | Taxe nationale de base payée | 20.12.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.12.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.12.2004 | Requête en examen déposée [2005/11] | 28.07.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.11.2009 | Taxe de délivrance payée | 10.11.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.09.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 23.12.2009 | BE | 23.12.2009 | CY | 23.12.2009 | CZ | 23.12.2009 | DK | 23.12.2009 | EE | 23.12.2009 | FI | 23.12.2009 | IT | 23.12.2009 | NL | 23.12.2009 | RO | 23.12.2009 | SI | 23.12.2009 | SK | 23.12.2009 | TR | 23.12.2009 | BG | 23.03.2010 | GR | 24.03.2010 | ES | 03.04.2010 | PT | 23.04.2010 | IE | 28.05.2010 | LU | 28.05.2010 | CH | 31.05.2010 | LI | 31.05.2010 | MC | 31.05.2010 | HU | 24.06.2010 | [2012/47] |
Précédent [2012/43] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
IE | 28.05.2010 | ||
LU | 28.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
HU | 24.06.2010 | ||
Précédent [2012/42] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
IE | 28.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
HU | 24.06.2010 | ||
Précédent [2011/19] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
IE | 28.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
Précédent [2011/14] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
Précédent [2011/10] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
Précédent [2011/07] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
Précédent [2011/03] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
Précédent [2010/48] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Précédent [2010/39] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Précédent [2010/37] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Précédent [2010/36] | AT | 23.12.2009 | |
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Précédent [2010/35] | AT | 23.12.2009 | |
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Précédent [2010/32] | AT | 23.12.2009 | |
FI | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
Précédent [2010/30] | AT | 23.12.2009 | |
FI | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
Précédent [2010/23] | FI | 23.12.2009 | |
SI | 23.12.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH04295302 ; | [A]US2931195 (LAFLAMME ACHILLE A, et al); | [A]US3446033 (DRISCOLL JESSE L); | [X]FR2545704 (GL BIJOUX [FR]); | [A]US4543804 (CAPPIELLO FRANK J [US]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930305), vol. 17, no. 108, Database accession no. (C - 1032), & JP04295302 A 19920220 (KAKINUMA KINZOKU KOUGIYOU KK) |