Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | AU2003251136 | Dossier mondial | 19.01.2004 | A1 | Numéro de priorité | Date | GB0215149 | 01.07.2002 | GB0302776 | 30.06.2003 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP1551598 | Dossier mondial | 13.07.2005 | A1 | Numéro de priorité | Date | GB0215149 | 01.07.2002 | GB0302776 | 30.06.2003 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2004002688 | Dossier mondial | 08.01.2004 | A1 | Numéro de priorité | Date | GB0215149 | 01.07.2002 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | GB2390320 | 07.01.2004 | A | GB0215149D0 | 07.08.2002 | D0 | Numéro de priorité | Date | GB0215149 | 01.07.2002 |