EP1532827 - CONVERSION DE MESSAGES COURTS ENTRE DIFFERENTS FORMATS POUR SYSTEMES DE COMMUNICATION SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.12.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.09.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, TR | publié le 21.10.2009 [2009/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | [N/P] |
Précédent [2007/08] | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | ||
Précédent [2005/21] | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | Inventeur(s) | 01 /
UCHIDA, Nobuyuki 8520 Costa Verde Boulevard, 3109 San Diego, CA 92122 / US | 02 /
QU, Hai, Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | [2007/08] |
Précédent [2006/50] | 01 /
UCHIDA, Nobuyuki 8520 Costa Verde Boulevard, 3109 San Diego, CA 92122 / US | ||
02 /
QU, Hai 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | |||
Précédent [2005/21] | 01 /
UCHIDA, Nobuyuki 8520 Costa Verde Boulevard, 3109 San Diego, CA 92122 / US | ||
02 /
QU, Hai 12747 Via Nieve San Diego, CA 92130 / US | Mandataire(s) | Emde, Eric Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/21] | Emde, Eric C. Wagner & Geyer, Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03763447.4 | 09.07.2003 | [2005/21] | WO2003US21596 | Numéro de priorité, date | US20020192134 | 09.07.2002 Format original publié: US 192134 | [2005/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004006595 | Date: | 15.01.2004 | Langue: | EN | [2004/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1532827 | Date: | 25.05.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.01.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1532827 | Date: | 21.02.2007 | Langue: | EN | [2007/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.01.2004 | Classification | IPC: | H04Q7/22 | [2005/21] | CPC: |
H04W4/14 (EP,BR,US);
H04L51/066 (EP,BR,US);
H04L51/58 (EP,BR,US);
H04W4/18 (EP,US);
H04W88/184 (EP,US);
H04W92/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/21] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KURZNACHRICHTENUMSETZUNG ZWISCHEN VERSCHIEDENEN FORMATEN FÜR DRAHTLOSE KOMMUNIKATIONSSYSTEME | [2006/36] | Anglais: | SHORT MESSAGE CONVERSION BETWEEN DIFFERENT FORMATS FOR WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS | [2005/21] | Français: | CONVERSION DE MESSAGES COURTS ENTRE DIFFERENTS FORMATS POUR SYSTEMES DE COMMUNICATION SANS FIL | [2005/21] |
Précédent [2005/21] | KURZNACHRICHTENUMSETZUNG ZWISCHEN VERSCHIEDENEN FORMATEN F R DRAHTLOSE KOMMUNIKATIONSSYSTEME | Entrée dans la phase régionale | 28.12.2004 | Taxe nationale de base payée | 28.12.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.12.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.02.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 28.12.2004 | Requête en examen déposée [2005/21] | 18.03.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.12.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.08.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.01.2007 | Taxe de délivrance payée | 04.01.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP07000110.2 / EP1768427 | EP09013538.5 La demande est réputée retirée : 28.10.2009 | Opposition(s) | 22.11.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 21.02.2007 | BE | 21.02.2007 | CH | 21.02.2007 | CY | 21.02.2007 | CZ | 21.02.2007 | DK | 21.02.2007 | EE | 21.02.2007 | LI | 21.02.2007 | NL | 21.02.2007 | RO | 21.02.2007 | SI | 21.02.2007 | SK | 21.02.2007 | TR | 21.02.2007 | BG | 22.05.2007 | GR | 22.05.2007 | ES | 01.06.2007 | IE | 09.07.2007 | LU | 09.07.2007 | PT | 23.07.2007 | MC | 31.07.2007 | HU | 22.08.2007 | [2009/43] |
Précédent [2009/39] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
CY | 21.02.2007 | ||
CZ | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
EE | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
RO | 21.02.2007 | ||
SI | 21.02.2007 | ||
SK | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
GR | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
IE | 09.07.2007 | ||
LU | 09.07.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Précédent [2009/34] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
CY | 21.02.2007 | ||
CZ | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
EE | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
RO | 21.02.2007 | ||
SI | 21.02.2007 | ||
SK | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
GR | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
IE | 09.07.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Précédent [2009/11] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
CZ | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
EE | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
RO | 21.02.2007 | ||
SI | 21.02.2007 | ||
SK | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
GR | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
IE | 09.07.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Précédent [2008/45] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
CZ | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
RO | 21.02.2007 | ||
SI | 21.02.2007 | ||
SK | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
GR | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
IE | 09.07.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Précédent [2008/22] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
CZ | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
RO | 21.02.2007 | ||
SI | 21.02.2007 | ||
SK | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
GR | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Précédent [2008/04] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
CZ | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
RO | 21.02.2007 | ||
SI | 21.02.2007 | ||
SK | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
Précédent [2008/02] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
CZ | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
SI | 21.02.2007 | ||
SK | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
Précédent [2007/51] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
SI | 21.02.2007 | ||
SK | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
Précédent [2007/49] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
SI | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
Précédent [2007/47] | AT | 21.02.2007 | |
CH | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
SI | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
Précédent [2007/41] | CH | 21.02.2007 | |
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
BG | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0936825 (ALCATEL USA SOURCING LP [US]) [A] 1-21 * abstract * * paragraph [0040] - paragraph [0043] *; | [X]WO0056110 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [X] 1-21 * abstract * * page 2, line 20 - line 31 * * page 4, line 1 - page 5, line 7 * * page 6, line 4 - page 7, line 31 * * claims 1,2,5,7,9 *; | [A]WO0056091 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 1-21 * abstract * * page 4, line 5 - page 5, line 21 ** page 6, line 7 - page 7, line 25 *; | [X]WO0233985 (UNIVERSAL COMM PLATFORM AG [CH], et al) [X] 1-21 * abstract * * page 4, line 3 - line 28 * * page 7, line 3 - line 40 * * page 10, line 18 - line 40 * * page 13, line 1 - line 40 * * page 14, line 15 - line 26 * |