24.02.2016
CDS mise à jour - modifications concernant le demandeur
Recherche / Examen
1
24.02.2016
CDS mise à jour - modifications concernant l'adresse postale du demandeur
Recherche / Examen
1
29.12.2011
Remboursement de taxes
Recherche / Examen
1
17.10.2008
Clôture de la procédure
Recherche / Examen
1
27.06.2008
Demande réputée retirée (absence de réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
09.05.2008
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Recherche / Examen
2
26.04.2008
Dépôt concernant un changement de nom du demandeur
Recherche / Examen
32
14.12.2007
Annexe à la notification
Recherche / Examen
6
14.12.2007
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
30.01.2007
Lettre concernant des questions sur la recherche
Recherche / Examen
1
26.01.2007
Lettre concernant des questions sur la recherche
Recherche / Examen
1
22.12.2006
Annexe à la notification
Recherche / Examen
3
22.12.2006
Notification relative à la possibilité d'obtenir un rapport de recherche europeen, comme suite à l'absence d'unité de la demande
Recherche / Examen
2
18.09.2006
Lettre non signifiée
Recherche / Examen
2
09.01.2006
Lettre soumise avant l'envoi de la 1ère notification de la division d'examen (procédure d'examen)
Recherche / Examen
1
04.01.2006
Lettre soumise avant l'envoi de la 1ère notification de la division d'examen (procédure d'examen)
Recherche / Examen
1
07.11.2005
Copie du rapport d'examen préliminaire international
Recherche / Examen
9
11.10.2005
Rapport d'examen préliminaire internat
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
11.10.2005
Rapport d'examen préliminaire internat
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
11.10.2005
Rapport d'examen préliminaire international - page texte
Procédure selon le chapitre II du PCT
5
11.10.2005
Rapport d'examen préliminaire international - page texte
Procédure selon le chapitre II du PCT
5
11.10.2005
Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
11.10.2005
Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
11.10.2005
Notification d'envoi de documents à l'OMPI
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
11.10.2005
Transmission du rapport d'examen préliminaire international
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
28.09.2005
Remboursement de taxes
Recherche / Examen
1
12.09.2005
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
8
12.09.2005
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
4
06.09.2005
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
8
06.09.2005
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
4
03.08.2005
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
03.08.2005
Opinion écrite
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
03.08.2005
Opinion écrite - page texte
Procédure selon le chapitre II du PCT
4
03.08.2005
Opinion écrite - points I-VIII
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
28.07.2005
Notification concernant une modification possible/paiement des taxes de revendications
Recherche / Examen
2
08.07.2005
Rappel du délai de paiement (taxe d'examen/taxes de désignation)
Recherche / Examen
1
30.06.2005
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
9
30.06.2005
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
9
30.06.2005
Publication internationale du rapport de recherche internationale
Recherche / Examen
1
23.05.2005
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
3
13.05.2005
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
10.08.2004
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
120
15.07.2004
Publication de la demande internationale - A2
Recherche / Examen
292
12.05.2004
Notification d'envoi de documents à l'OMPI
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
12.05.2004
Notification de la réception de la demande
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
28.04.2004
Lettre relative à la procédure PCT2
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
28.04.2004
Formulaire demande PCT
Procédure selon le chapitre II du PCT
4
15.01.2004
Abrégé
Administration chargée de la recherche internationale
1
15.01.2004
Revendications
Administration chargée de la recherche internationale
11
15.01.2004
Description
Administration chargée de la recherche internationale
109
15.01.2004
Listage de séquences
Administration chargée de la recherche internationale
171