EP1573053 - PROCEDE DE DETERMINATION DE L'HOMEOSTASIE DE PEAU PILEUSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.10.2008 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.10.2008 | Demande réputée retirée | publié le 26.11.2008 [2008/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2008/24] | Pour tous les Etats désignés Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2005/37] | Pour tous les Etats désignés Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
PETERSOHN, Dirk Uferstrasse 48 50996 Köln / DE | 02 /
SCHLOTMANN, Kordula Am Hirschgraben 7 40627 Düsseldorf / DE | 03 /
GASSENMEIER, Thomas Mannheimer Weg 16 40229 Düsseldorf / DE | 04 /
HOLTKÖTTER, Olaf Helene-Weber-Weg 17 50354 Hürth / DE | 05 /
CONRADT, Marcus 170, Marais Street 0181 Pretoria / ZA | 06 /
HOFMANN, Kay Ehrenfeldgürtel 139 50823 Köln / DE | [2005/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 03767789.5 | 11.12.2003 | [2005/37] | WO2003EP14070 | Numéro de priorité, date | DE20021060931 | 20.12.2002 Format original publié: DE 10260931 | [2005/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2004059002 | Date: | 15.07.2004 | Langue: | DE | [2004/29] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1573053 | Date: | 14.09.2005 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 15.07.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.06.2005 | Classification | IPC: | C12Q1/68 | [2005/37] | CPC: |
C12Q1/6883 (EP,US);
C12Q2600/148 (EP,US);
C12Q2600/158 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/37] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER HOMÖOSTASE BEHAARTER HAUT | [2005/37] | Anglais: | METHOD FOR DETERMINING THE HOMEOSTASIS OF HAIRY SKIN | [2005/37] | Français: | PROCEDE DE DETERMINATION DE L'HOMEOSTASIE DE PEAU PILEUSE | [2005/37] | Entrée dans la phase régionale | 13.05.2005 | Taxe nationale de base payée | 13.05.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.05.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.04.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 13.05.2005 | Requête en examen déposée [2005/37] | 06.09.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.12.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.04.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/48] | 27.06.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO02053774 (HENKEL KGAA [DE], et al) [X] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W *; | [AD]EP0761822 (UNIV JOHNS HOPKINS MED [US]) [AD] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W *; | [Y] - RUISSEN VAN F ET AL, "A partial transcriptome of human epidermis", GENOMICS, ACADEMIC PRESS, SAN DIEGO, US, (200205), vol. 79, no. 5, ISSN 0888-7543, pages 671 - 678, XP002227529 [Y] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/geno.2002.6756 | [Y] - JANSEN B J H ET AL, "Serial analysis of gene expression in differentiated cultures of human epidermal keratinocytes", JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, NEW YORK, NY, US, (20010115), vol. 116, no. 1, ISSN 0022-202X, pages 12 - 22, XP002226878 [Y] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1747.2001.00218.x | [A] - KOEHRER ET AL., "EST", GENBANK, NCBI, (20030904), Database accession no. AL079930, URL: NCBI, XP002324249 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * the whole document * | [A] - COTSARELIS G ET AL, "Towards a molecular understanding of hair loss and its treatment", TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE, XX, XX, (200107), vol. 7, no. 7, pages 293 - 301, XP002254495 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1471-4914(01)02027-5 | [A] - PAUS R ET AL, "THE BIOLOGY OF HAIR FOLLICLES", PHYSIOPATHOLOGY OF ENDOCRINE DISEASE AND MECHANISMS OF HORMONE ACTION, XX, XX, (199908), vol. 341, no. 7, pages 491 - 497, XP002941005 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * | [A] - XU X ET AL, "Differential cyclin D expression in the human hair follicle bulge", JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, 63rd Annual Meeting of the Society for Investigative Dermatology;Los Angeles, California, USA; May 15-18, 2002, (200207), vol. 119, no. 1, ISSN 0022-202X, page 293, XP001189372 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * | [A] - HARMON C S ET AL, "IL-1ALPHA INHIBITS HUMAN HAIR FOLLICLE GROWTH AND HAIR FIBER PRODUCTION IN WHOLE-ORGAN CULTURES", LYMPHOKINE AND CYTOKINE RESEARCH, MARY ANN LIEBERT, INC., NEW YORK, NY, US, (19930801), vol. 12, no. 4, ISSN 1056-5477, pages 197 - 203, XP000571161 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * | [A] - HUH N ET AL, "ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A NOVEL HAIR FOLLICLE-SPECIFIC GENE, HACL-1", JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, NEW YORK, NY, US, (199405), vol. 102, no. 5, ISSN 0022-202X, pages 716 - 720, XP001068799 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1523-1747.ep12375385 | [A] - OTA, T. ET AL., "Homo sapiens cDNA FLJ12009 fis, clone HEMBB1001618", GENBANK, NCBI, (20040130), Database accession no. ak022071, XP002277002 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * | [TD] - PANDEY A ET AL, "Proteomics to study genes and genomes", NATURE, MACMILLAN JOURNALS LTD. LONDON, GB, (20000615), vol. 405, no. 6788, ISSN 0028-0836, pages 837 - 846, XP002275296 [TD] 12,13 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/35015709 | [TD] - SUTCLIFFE ET AL, "TOGA: an automated parsing technology for analyzing expression of nearly all genes", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE. WASHINGTON, US, (20000229), vol. 97, no. 5, ISSN 0027-8424, pages 1976 - 1981, XP002135936 [TD] 14,15 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.040537997 |