EP1496565 - ANTENNE ET DISPOSITIF ELECTRONIQUE COMPRENANT CETTE ANTENNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.02.2011 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.02.2011 | Demande réputée retirée | publié le 23.03.2011 [2011/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2008/47] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Précédent [2005/02] | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
SAKAE, Misako c/o Matsushita Electric Ind. Co. Ltd 19F Matsushita IMP Bldg.3-7,Shiromi1-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | 02 /
YUDA, Naoki 5-2-507, Kikugaokaminamimachi Hirakata-shi, Osaka 573-0092 / JP | 03 /
SATOH, Yuki 1-4-11-602, Uchiawajimachi, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-0038 / JP | 04 /
INUZUKA, Tsutomu Matsushita Electric Ind. Co. Ltd. 19F Matsushita IMP Bldg., 3-7, Shiromi 1-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | [2006/48] |
Précédent [2006/47] | 01 /
SAKAE, Misako c/o Matsushita Electric Ind. Co. Ltd 19F Matsushita IMP Bldg.3-7,Shiromi1-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | ||
02 /
YUDA, Naoki 5-2-507, Kikugaokaminamimachi Hirakata-shi, Osaka 573-0092 / JP | |||
03 /
SATOH, Yuki 1-4-11-602, Uchiawajimachi, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-0038 / JP | |||
04 /
INUZUKA, Tsutomu 1-31-6, Kuzuhamendori-cho Hirakata-shi, Osaka 573-1113 / JP | |||
Précédent [2005/02] | 01 /
SAKAE, Misako 7-85, Ikagakitamachi Hirakata-shi, Osaka 573-0036 / JP | ||
02 /
YUDA, Naoki 5-2-507, Kikugaokaminamimachi Hirakata-shi, Osaka 573-0092 / JP | |||
03 /
SATOH, Yuki 1-4-11-602, Uchiawajimachi, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-0038 / JP | |||
04 /
INUZUKA, Tsutomu 1-31-6, Kuzuhamendori-cho Hirakata-shi, Osaka 573-1113 / JP | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/02] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03768135.0 | 22.12.2003 | [2005/02] | WO2003JP16425 | Numéro de priorité, date | JP20030004449 | 10.01.2003 Format original publié: JP 2003004449 | [2005/02] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004064193 | Date: | 29.07.2004 | Langue: | EN | [2004/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1496565 | Date: | 12.01.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.07.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 29.07.2004 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.01.2005 | Classification | IPC: | H01Q1/36, H01Q1/40, H01Q1/38, H01Q1/24, H01Q7/06 | [2005/08] | CPC: |
H01Q11/08 (EP,US);
H01Q1/1207 (EP,US);
H01Q1/243 (EP,US);
H01Q1/362 (EP,US);
H01Q5/378 (EP,US);
H01Q7/06 (EP,US)
|
Précédent IPC [2005/02] | H01Q1/36, H01Q1/40 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/18] |
Précédent [2005/02] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | ANTENNE UND ELEKTRONISCHE EINRICHTUNG DAMIT | [2005/02] | Anglais: | ANTENNA AND ELECTRONIC DEVICE USING SAME | [2005/02] | Français: | ANTENNE ET DISPOSITIF ELECTRONIQUE COMPRENANT CETTE ANTENNE | [2005/02] | Entrée dans la phase régionale | 25.08.2004 | Traduction produite | 25.08.2004 | Taxe nationale de base payée | 25.08.2004 | Taxe de recherche payée | 25.08.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.08.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.08.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.08.2004 | Requête en examen déposée [2005/02] | 18.05.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.09.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/12] | 05.11.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2010 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0984510 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-9 * abstract *; | [A]EP1098387 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-9 * column 9, line 25 - column 10, line 10 *; | [A]WO02055315 (HANEX CO LTD [JP], et al) [A] 1-9* the whole document * | Recherche internationale | [A]JP2002118490 (HANEX CO LTD); | [A]JP2001196845 (CERA INC K); | [A]WO9948169 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al) |