EP1535129 - SYSTEME, PROCEDE ET OUTILS LOGICIELS SERVANT A GERER DE LA DOCUMENTATION CONCERNANT UN EQUIPEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.07.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2011 | Demande réputée retirée | publié le 03.08.2011 [2011/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NRX Global SRL Chelston Park Culloden Road St. Michael, Barbados / BB | [2005/22] | Inventeur(s) | 01 /
GRAY, David 147 Ward Avenue Sharon, Ontario L0G 1V0 / CA | 02 /
MORELL, Glenn 105 Heath Street West 7 Toronto, Ontario M4V 1T5 / CA | 03 /
DENNIS, Wu PH3 - 88 Redpath Ave. Toronto, Ontario M4S 2JB / CA | 04 /
DANIEL, Craig 1497 Constance Drive Oakville, Ontario L6J 2T8 / CA | 05 /
MOORE, Brian 349 Shoreview Road Burlington, Ontario L7T 2N6 / CA | [2005/22] | Mandataire(s) | Hackett, Sean James Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Précédent [2005/22] | Hackett, Sean James Marks & Clerk, Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03784365.3 | 21.07.2003 | [2005/22] | WO2003IB03333 | Numéro de priorité, date | US20020211937 | 02.08.2002 Format original publié: US 211937 | [2005/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2004015514 | Date: | 19.02.2004 | Langue: | EN | [2004/08] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1535129 | Date: | 01.06.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.02.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 03.06.2004 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.09.2006 | Classification | IPC: | G06F1/00 | [2005/22] | CPC: |
G06Q10/10 (EP,US);
G06Q10/06 (EP,US);
G06Q10/0875 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/22] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GERÄTEDOKUMENTATIONSVERWALTUNGSSYSTEM, VERFAHREN UND SOFTWAREWERKZEUGE | [2005/22] | Anglais: | EQUIPMENT DOCUMENTATION MANAGEMENT SYSTEM, METHOD, AND SOFTWARE TOOLS | [2005/22] | Français: | SYSTEME, PROCEDE ET OUTILS LOGICIELS SERVANT A GERER DE LA DOCUMENTATION CONCERNANT UN EQUIPEMENT | [2005/22] | Entrée dans la phase régionale | 01.03.2005 | Taxe nationale de base payée | 01.03.2005 | Taxe de recherche payée | 01.03.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.03.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.02.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 02.03.2005 | Requête en examen déposée [2005/22] | 02.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.09.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.02.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/31] | 17.03.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/31] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.03.2007 | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2007 | 05   M06   Taxe payée le   24.10.2007 | 31.07.2010 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO0077663 (LOCKHEED CORP [US]) [A] 1-50 * page 1, line 5 - page 5, line 20 * * page 8, line 8 - page 12, line 11 * * page 16, line 12 - page 19, line 27 * * figures 11,14 *; | [X]WO0217126 (BOMBARDIER INC [CA], et al) [X] 1-50 * page 5, line 1 - page 8, line 14 * * page 12, line 8 - page 13, line 24 * * page 18, line 17 - page 30, line 31 * * page 32, line 8 - page 33, line 16 * * figure 5 *; | [X] - SILTANEN, PEKKA ET AL, "How to Use XML and PDM in Document Production", XML EUROPE 2001, (200105), URL: http://www.gca.org/papers/xmleurope2001/papers/pdf/sid-03-6.pdf, (20060818), XP002395430 [X] 1-50 * page 1 - page 6 * * page 11 - page 14 * * figures 2,3 * | [X] - ELOVAINIO K ET AL, "DOCSTEP - TECHNICAL DOCUMENTATION CREATION AND MANAGEMENT USING STEP", SGML EUROPE. CONFERENCE PROCEEDINGS, PROCEEDINGS OF SGML. THE NEXT DECADE - PUSHING THE ENVELOPE, (19970513), pages 43 - 53, XP001061918 [X] 1-50 * page 43 - page 45 * * page 49 - page 53 * * figure 8 * | [A] - PAPANDREOU C A ET AL, "Architecture of a multimedia communication system for technical documentation in a modern factory", COMPUTERS IN INDUSTRY, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS. AMSTERDAM, NL, (19980430), vol. 36, no. 1-2, ISSN 0166-3615, pages 83 - 93, XP004123796 [A] 1-50 * page 85 - page 91 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0166-3615(97)00101-2 | [A] - AVIATION INDUSTRY PRESS, "Maintenance software integration", AIRCRAFT TECHNOLOGY ENGINEERING & MAINTENANCE, London, (200101), pages 60 - 69, URL: http://www.mxi.com/downloads/pdf/Maint-Soft-Dec-Jan01.pdf#search=%22%20aircraft%20technology%20engineering%20maintenance%20maintenance%20software%20integration%22, (20060818), XP002395431 [A] 1-50 * the whole document * | Recherche internationale | [AP]US6421571 (SPRIGGS ROBERT L [US], et al); | [A]US6321244 (LIU PEIYA [US], et al); | [A]US6167394 (LEUNG EDWARD WING CHEUNG [US], et al); | [A]US5649192 (STUCKY ROBERT BRUCE [US]) |