EP1546453 - PROCEDE DE FABRICATION DE CARTON ET MACHINE DE FABRICATION DE CARTON [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2005/26] | PROCEDE DE FABRICATION DE CARTON, MACHINE DE FABRICATION DE CARTON ET SECTION DE PRESSE POUR EPAISSISSEMENT D'UNE BANDE FIBREUSE HUMIDE | ||
[2007/21] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.08.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.08.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 15.09.2010 [2010/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Metso Paper, Inc. Fabianinkatu 9 A 00130 Helsinki / FI | [2005/26] | Inventeur(s) | 01 /
LEANDERSSON, Anders Kvarnbergsgatan 6 S-652 29 Karlstad / SE | [2005/26] | Mandataire(s) | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Intellectual Property AB Hammarbybacken 27 120 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2005/45] | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors / Uddeholm / SE | ||
Précédent [2005/26] | Johansson, Lars E. Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03794380.0 | 28.08.2003 | WO2003SE01330 | Numéro de priorité, date | SE20020002660 | 09.09.2002 Format original publié: SE 0202660 | US20020420290P | 22.10.2002 Format original publié: US 420290 P | [2005/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004022845 | Date: | 18.03.2004 | Langue: | EN | [2004/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1546453 | Date: | 29.06.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.03.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1546453 | Date: | 17.10.2007 | Langue: | EN | [2007/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 18.03.2004 | Classification | IPC: | D21F11/00, D21F3/00, D21F9/00 | [2005/26] | CPC: |
D21F3/045 (EP);
D21F11/04 (EP);
D21F9/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/26] |
Précédent [N/P] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE UND MASCHINE ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE | [2007/21] | Anglais: | A METHOD OF MAKING PAPERBOARD AND A MACHINE FOR MAKING PAPERBOARD | [2007/21] | Français: | PROCEDE DE FABRICATION DE CARTON ET MACHINE DE FABRICATION DE CARTON | [2007/21] |
Précédent [2005/26] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE, MASCHINE ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE UND TROCKENPARTIE ZUM ENTWÄSSERN EINER NASSEN FASERSTOFFBAHN | ||
Précédent [2005/26] | A METHOD OF MAKING PAPERBOARD, A MACHINE FOR MAKING PAPERBOARD AND A PRESS SECTION FOR DEWATERING A WET FIBROUS WEB | ||
Précédent [2005/26] | PROCEDE DE FABRICATION DE CARTON, MACHINE DE FABRICATION DE CARTON ET SECTION DE PRESSE POUR EPAISSISSEMENT D'UNE BANDE FIBREUSE HUMIDE | Entrée dans la phase régionale | 17.02.2005 | Taxe nationale de base payée | 17.02.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.02.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.02.2005 | Requête en examen déposée [2005/26] | 30.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.04.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.08.2007 | Taxe de délivrance payée | 29.08.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.07.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 17.10.2007 | CH | 17.10.2007 | CY | 17.10.2007 | CZ | 17.10.2007 | DK | 17.10.2007 | EE | 17.10.2007 | FI | 17.10.2007 | LI | 17.10.2007 | NL | 17.10.2007 | RO | 17.10.2007 | SI | 17.10.2007 | SK | 17.10.2007 | TR | 17.10.2007 | BG | 17.01.2008 | SE | 17.01.2008 | GR | 18.01.2008 | ES | 28.01.2008 | PT | 17.03.2008 | HU | 18.04.2008 | [2010/37] |
Précédent [2010/34] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CY | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
EE | 17.10.2007 | ||
FI | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
GR | 18.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
HU | 18.04.2008 | ||
Précédent [2009/35] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CY | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
EE | 17.10.2007 | ||
FI | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
GR | 18.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Précédent [2009/22] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
EE | 17.10.2007 | ||
FI | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
GR | 18.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Précédent [2009/15] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
FI | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
GR | 18.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Précédent [2009/13] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
FI | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
GR | 18.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Précédent [2008/39] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Précédent [2008/35] | CH | 17.10.2007 | |
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Précédent [2008/26] | CH | 17.10.2007 | |
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Précédent [2008/24] | CH | 17.10.2007 | |
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4662992 (MIRSBERGER PETER [DE]); | [A]EP0770727 (VALMET CORP [FI]); | [A]WO9960203 (VALMET CORP [FI], et al); | [A]EP1072721 (VOITH PAPER PATENT GMBH [DE]); | [A]DE10050847 (VOITH PAPER PATENT GMBH [DE]); | [A]US2002053415 (MESCHENMOSER ANDREAS [DE]) |