EP1593005 - MECANISME DE CALENDRIER POUR AFFICHER LE QUANTIEME ET LE JOUR DE LA SEMAINE DANS UNE PIECE D HORLOGERIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.06.2012 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Schild-Rust-Strasse 17 2540 Grenchen / CH | [2005/45] | Inventeur(s) | 01 /
KÜPFER, Marc Hofmattweg 20 CH-4533 Riedholz / CH | 02 /
BETTELINI, Marco Chemin des Saigneules 17a CH-2515 Prêles / CH | [2006/50] |
Précédent [2005/45] | 01 /
KÜPFER, Marc Muttenstrasse 6 CH-4500 Solothurn / CH | ||
02 /
BETTELINI, Marco Chemin des Saigneules 17a CH-2515 Prêles / CH | Mandataire(s) | Ravenel, Thierry Gérard Louis ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Faubourg de l'Hôpital 3 2001 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Précédent [2011/30] | Ravenel, Thierry Gérard Louis ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Faubourg de l'Hôpital 3 CH-2001 Neuchâtel / CH | ||
Précédent [2010/12] | Vigand, Philippe ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Faubourg de l'Hôpital 3 2001 Neuchâtel / CH | ||
Précédent [2005/45] | Vigand, Philippe, et al ICB, Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Rue des Sors 7 2074 Marin / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 03799584.2 | 18.12.2003 | [2005/45] | WO2003EP51044 | Numéro de priorité, date | EP20030075060 | 07.01.2003 Format original publié: EP 03075060 | [2005/45] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004066039 | Date: | 05.08.2004 | Langue: | FR | [2004/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1593005 | Date: | 09.11.2005 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 05.08.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1593005 | Date: | 27.07.2011 | Langue: | FR | [2011/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.08.2004 | Classification | IPC: | G04B19/24 | [2005/45] | CPC: |
G04B19/25366 (EP,US);
G04B19/25333 (EP,US);
G04B19/2534 (EP,US);
G04B19/25346 (EP,US);
G04B19/25353 (EP,US);
G04B19/2536 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/45] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KALENDARMECHANISMUS ZUR DARSTELLUNG DES WOCHENTAGES UND DES MONATSTAGES IN EINER UHR | [2005/45] | Anglais: | CALENDAR MECHANISM FOR DISPLAYING THE DAY OF THE WEEK AND THE DAY OF THE MONTH IN A TIMEPIECE | [2005/45] | Français: | MECANISME DE CALENDRIER POUR AFFICHER LE QUANTIEME ET LE JOUR DE LA SEMAINE DANS UNE PIECE D HORLOGERIE | [2005/45] | Entrée dans la phase régionale | 08.08.2005 | Taxe nationale de base payée | 08.08.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.08.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.08.2005 | Requête en examen déposée [2005/45] | 15.04.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.06.2011 | Taxe de délivrance payée | 16.06.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.04.2011 | Opposition(s) | 02.05.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 04.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 03.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 27.07.2011 | CY | 27.07.2011 | CZ | 27.07.2011 | DK | 27.07.2011 | EE | 27.07.2011 | FI | 27.07.2011 | HU | 27.07.2011 | IE | 27.07.2011 | IT | 27.07.2011 | NL | 27.07.2011 | RO | 27.07.2011 | SE | 27.07.2011 | SI | 27.07.2011 | SK | 27.07.2011 | TR | 27.07.2011 | BG | 27.10.2011 | GR | 28.10.2011 | ES | 07.11.2011 | PT | 28.11.2011 | GB | 18.12.2011 | LU | 18.12.2011 | BE | 31.12.2011 | MC | 31.12.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 27.07.2011 | |
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IE | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
TR | 27.07.2011 | ||
BG | 27.10.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
ES | 07.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
GB | 18.12.2011 | ||
LU | 18.12.2011 | ||
BE | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 27.07.2011 | |
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IE | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
BG | 27.10.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
ES | 07.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
GB | 18.12.2011 | ||
LU | 18.12.2011 | ||
BE | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 27.07.2011 | |
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IE | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
ES | 07.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
GB | 18.12.2011 | ||
LU | 18.12.2011 | ||
BE | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 27.07.2011 | |
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IE | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
ES | 07.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
GB | 18.12.2011 | ||
BE | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
Précédent [2012/46] | AT | 27.07.2011 | |
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IE | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
GB | 18.12.2011 | ||
BE | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
Précédent [2012/33] | AT | 27.07.2011 | |
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IE | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
Précédent [2012/23] | AT | 27.07.2011 | |
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IE | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/21] | AT | 27.07.2011 | |
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IE | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/20] | AT | 27.07.2011 | |
CY | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IE | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/12] | AT | 27.07.2011 | |
CY | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/11] | AT | 27.07.2011 | |
FI | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/10] | FI | 27.07.2011 | |
NL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/09] | FI | 27.07.2011 | |
NL | 27.07.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/08] | NL | 27.07.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [A]CH684980 (EBAUCHESFABRIK ETA AG) [A] 1-12 * figure 1 * * column 2, line 61 - line 65 * * column 1, line 3 - line 9 * * column 2, line 37 - line 43 *; | [A]US4059953 (MORRISON DAVID, et al) [A] 1-12 * figures 2,7 * * column 6, line 26 - line 28 ** column 6, line 42 - line 45 * |