19.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.07.2020 [2020/30] |
29.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.07.2020 [2020/27] |
13.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.04.2020 [2020/16] |
20.12.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.01.2020 [2020/04] |
13.12.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.01.2020 [2020/03] |
15.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.12.2019 [2019/51] |
01.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.12.2019 [2019/49] |
25.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.11.2019 [2019/48] |
30.08.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.10.2019 [2019/40] |
23.08.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.09.2019 [2019/39] |
24.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.06.2019 [2019/26] |
05.04.2019 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 08.05.2019 [2019/19] |
15.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.03.2019 [2019/12] |
01.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.03.2019 [2019/10] |
25.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.02.2019 [2019/09] |
18.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.02.2019 [2019/08] |
11.01.2019 |
Changement - classification |
publié le 13.02.2019 [2019/07] |
14.12.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.01.2019 [2019/03] |
23.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.12.2018 [2018/52] |
09.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.12.2018 [2018/50] |
02.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.12.2018 [2018/49] |
19.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.11.2018 [2018/47] |
27.04.2018 |
Délivrance (prévue) |
publié le 30.05.2018 [2018/22] |
24.04.2018 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
24.04.2018 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
23.04.2018 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
14.01.2018 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
12.01.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
03.11.2017 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
03.11.2017 |
Changement - demandeur |
publié le 06.12.2017 [2017/49] |
25.07.2017 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
26.05.2017 |
Changement - titre allemand |
publié le 28.06.2017 [2017/26] |
13.01.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
16.01.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.08.2015 |
Nouvelle entrée: décision relative à une requête en poursuite de la procédure |
|
21.08.2015 |
Nouvelle entrée: réception d'une requête en poursuite de la procédure |
|
21.08.2015 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de requête en poursuite de la procédure |
|
19.08.2015 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
14.07.2015 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
20.02.2015 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
06.02.2015 |
Premier rapport d'examen |
|
16.01.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.01.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
10.04.2013 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: paiement de la taxe |
|
10.04.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.01.2013 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
11.10.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.12.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
10.03.2010 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: paiement de la taxe |
|
10.03.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.01.2010 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
17.09.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.11.2007 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.12.2006 |
Changement - inventeur |
publié le 10.01.2007 [2007/02] |
11.10.2006 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.02.2006 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 05.04.2006 [2006/14] |
29.07.2005 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 14.09.2005 [2005/37] |
29.07.2005 |
Requête en examen présentée |
publié le 14.09.2005 [2005/37] |
06.07.2005 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
22.06.2005 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
22.06.2005 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
16.06.2005 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.09.2004 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.07.2004 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
16.07.2004 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.04.2004 |
Données PCT avant la publication européenne |
|