EP1573389 - PANNEAUX ARRIERE POUR AFFICHEURS ELECTRO-OPTIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.04.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.04.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.01.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.11.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 19.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 22.07.2020 [2020/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés E Ink Corporation 1000 Technology Park Drive Billerica, MA 01821-4165 / US | [2017/49] |
Précédent [2005/37] | Pour tous les Etats désignés E Ink Corporation 733 Concord Avenue Cambridge, MA 02138-1002 / US | Inventeur(s) | 01 /
DENIS, Kevin L. Apartment 233 6745 Old Waterloo Road Elkridge, MD 21075 / US | 02 /
DUTHALER, Gregg M. 40 Dunster Road Needham, MA 02494 / US | 03 /
ZEHNER, Robert W. 186 Walden Street Cambridge, MA 02140 / US | 04 /
KING, Matthew A. Apartment No. 12 554 Washington Street Wellesley, MA 02482 / US | 05 /
HONEYMAN, Charles, H. 19 Lee Hill Road Roslindale, MA 02131 / US | 06 /
WANG, Jianna Apartment No. 15 11 Avalon Drive Marlborough, MA 01752 / US | [2018/22] |
Précédent [2007/02] | 01 /
DENIS, Kevin L. Apartment 233, 6745 Old Waterloo Road Elkridge, MD 21075 / US | ||
02 /
DUTHALER, Gregg M. 40 Dunster Road Needham, MA 02494 / US | |||
03 /
ZEHNER, Robert W. 186 Walden Street Cambridge, MA 02140 / US | |||
04 /
KING, Matthew A. Apartment No. 12, 554 Washington Street Wellesley, MA 02482 / US | |||
05 /
HONEYMAN, Charles, H. 19 Lee Hill Road Roslindale, MA 02131 / US | |||
06 /
WANG, Jianna Apartment No. 15, 11 Avalon Drive Marlborough, MA 01752 / US | |||
Précédent [2005/37] | 01 /
DENIS, Kevin L. Apartment 233, 6745 Old Waterloo Road Elkridge, MD 21075 / US | ||
02 /
DUTHALER, Gregg M. 40 Dunster Road Needham, MA 02494 / US | |||
03 /
ZEHNER, Robert W. 7 Edith Street Arlington, MA 02474 / US | |||
04 /
KING, Matthew A. Apartment No. 12, 554 Washington Street Wellesley, MA 02482 / US | |||
05 /
HONEYMAN, Charles, H. 19 Lee Hill Road Roslindale, MA 02131 / US | |||
06 /
WANG, Jianna Apartment No. 15, 11 Avalon Drive Marlborough, MA 01752 / US | Mandataire(s) | Cole, David John 46 Kirkhill Gardens West Greenlees Estate Cambuslang Glasgow G72 8EZ / GB | [2018/22] |
Précédent [2005/37] | Cole, David John 46 Kirkhill Gardens, West Greenlees Estate Cambuslang Glasgow G72 8EZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03799958.8 | 16.12.2003 | [2005/37] | WO2003US40257 | Numéro de priorité, date | US20020319786P | 16.12.2002 Format original publié: US 319786 P | [2005/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2004059378 | Date: | 15.07.2004 | Langue: | EN | [2004/29] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1573389 | Date: | 14.09.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.07.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1573389 | Date: | 30.05.2018 | Langue: | EN | [2018/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.09.2004 | Classification | IPC: | G02F1/1362, H01H59/00 | [2005/37] | CPC: |
H01H59/0009 (EP,US);
G02F1/1365 (KR);
G02F1/1362 (EP,US);
G02F1/167 (EP,US);
H01H59/00 (KR);
G02F1/136213 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/22] |
Précédent [2005/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | RÜCKSEITENPLATTEN FÜR ELEKTROOPTISCHE ANZEIGEN | [2017/26] | Anglais: | BACKPLANES FOR ELECTRO-OPTIC DISPLAYS | [2005/37] | Français: | PANNEAUX ARRIERE POUR AFFICHEURS ELECTRO-OPTIQUES | [2005/37] |
Précédent [2005/37] | RÜCKSEITEN FÜR ELEKTROOPTISCHE ANZEIGEN | Entrée dans la phase régionale | 10.06.2005 | Taxe nationale de base payée | 10.06.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.06.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.06.2005 | Requête en examen déposée [2005/37] | 10.02.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.07.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 17.08.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.10.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 15.01.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 20.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.02.2015 | Opposition(s) | 01.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/19] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 17.08.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.08.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.08.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 01.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 01.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 02.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 05.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 02.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 02.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2009 | 07   M06   Taxe payée le   01.03.2010 | 31.12.2012 | 10   M06   Taxe payée le   01.04.2013 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.12.2003 | AT | 30.05.2018 | CY | 30.05.2018 | CZ | 30.05.2018 | DK | 30.05.2018 | EE | 30.05.2018 | ES | 30.05.2018 | FI | 30.05.2018 | IT | 30.05.2018 | MC | 30.05.2018 | NL | 30.05.2018 | PT | 30.05.2018 | RO | 30.05.2018 | SE | 30.05.2018 | SI | 30.05.2018 | SK | 30.05.2018 | TR | 30.05.2018 | BG | 30.08.2018 | GR | 31.08.2018 | GB | 16.12.2018 | IE | 16.12.2018 | LU | 16.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | FR | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | [2020/30] |
Précédent [2020/27] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/04] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/03] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/49] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
Précédent [2019/39] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2018/49] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US4681403 (TE VELDE TIES S [NL], et al) [X] 1,2,4-9,11,13 * column 1, line 16 - column 9, line 22; figures 1-3,7-12; claim - * [Y] 10; | [A]US5638946 (ZAVRACKY PAUL M [US]) [A] 1,2,11 * column 1, line 17 - column 1, line 56; figures 1-5,7,8 *; | [Y]US2002018042 (ALBERT JONATHAN D [US], et al) [Y] 10 * paragraph [0099] - paragraph [0105] *; | [A]US6392618 (KIMURA KOICHI [JP]) [A] 1,2,4-11,13 * column 1, line 31 - column 4, line 12; figures 1-3,6,8,23,31-35 *; | [A] - TAKASHI NISHIO ET AL, "CHARACTERISTIC OF MICROMECHANICAL ELECTROSTATIC SWITCH FOR ACTIVE MATRIX DISPLAYS", IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, INSTITUTE OF ELECTRONICS INFORMATION AND COMM. ENG. TOKYO, JP, (19950901), vol. E78-C, no. 9, ISSN 0916-8524, pages 1292 - 1297, XP000545793 [A] 1,2,11 * column W * | [A] - PETERSEN K E, "DYNAMIC MICROMECHANICS ON SILICON: TECHNIQUES AND DEVICES", IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, IEEE INC. NEW YORK, US, (19781001), vol. ED-25, no. 10, ISSN 0018-9383, pages 1241 - 1249, XP000572631 [A] 1,2,11 * the whole document * |