EP1559115 - CABLE D'INTERCONNEXION SOUPLE A IMPEDANCE UTILISE AVEC UN MATERIEL DE CATHETER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.01.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.01.2014 | Demande réputée retirée | publié le 05.03.2014 [2014/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tyco Healthcare Group LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | [N/P] |
Précédent [2005/31] | Pour tous les Etats désignés Tyco Healthcare Group LP 15 Hampshire Street Mansfield, Massachusetts 02048 / US | Inventeur(s) | 01 /
BUCK, Arthur 28801 SW Ladd Hill Road Sherwood, OR 97140 / US | 02 /
DAANE, Laurence, A. 29645 SW Rose Lane 261 Wilsonville, OR 97070 / US | [2005/31] | Mandataire(s) | Tomlinson, Edward James Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/31] | Tomlinson, Edward James Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03811181.1 | 27.05.2003 | [2005/31] | WO2003US16554 | Numéro de priorité, date | US20020290590 | 07.11.2002 Format original publié: US 290590 | [2005/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004044928 | Date: | 27.05.2004 | Langue: | EN | [2004/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1559115 | Date: | 03.08.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.05.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.05.2004 | Classification | IPC: | H01B7/04 | [2005/31] | CPC: |
H01B7/041 (EP,US);
H01B7/04 (KR);
H01B11/1895 (KR);
H01B11/20 (KR);
H01B7/048 (KR);
H01B7/0892 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/31] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BIEGSAMES HOCHIMPEDANZ-VERBINDUNGSKABEL MIT KATHETERANSCHLUSSMÖGLICHKEIT | [2005/31] | Anglais: | FLEXIBLE HIGH-IMPEDANCE INTERCONNECT CABLE WITH CATHETER FACILITY | [2005/31] | Français: | CABLE D'INTERCONNEXION SOUPLE A IMPEDANCE UTILISE AVEC UN MATERIEL DE CATHETER | [2005/31] | Entrée dans la phase régionale | 06.05.2005 | Taxe nationale de base payée | 06.05.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.05.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.06.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 06.05.2005 | Requête en examen déposée [2005/31] | 27.06.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.03.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.10.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/10] | 29.10.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/10] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.03.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [AD]US2002139562 (DAANE LARRY [US], et al) [AD] 1-20 * page 1, column 2 - page 4, column 2; figures 1-8 *; | [A]EP0718854 (WHITAKER CORP [US]) [A] 1-20 * column 2, line 14 - column 6, line 38; figures 1-3 * |