EP1573690 - PROCEDE SECURISE DE MODIFICATION DE DONNEES ENREGISTREES DANS UNE CARTE A MEMOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.06.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.11.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 08.12.2010 [2010/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ASK S.A. Les Bouillides, 15, Traverse des Brucs, Sophia Antipolis 06560 Valbonne / FR | [2008/33] |
Précédent [2005/37] | Pour tous les Etats désignés ASK S.A. Les Bouillides, 15, Traverse des Brucs, Sophia Antipolis 06560 Valbonne / FR | Inventeur(s) | 01 /
PANGAUD, Nicolas Les Vergers des Belles Terres 481, route de Nice F-06560 Valbonne / FR | [2005/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 03813177.7 | 12.12.2003 | [2005/37] | WO2003FR03696 | Numéro de priorité, date | FR20020015740 | 12.12.2002 Format original publié: FR 0215740 | [2005/37] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2004055741 | Date: | 01.07.2004 | Langue: | FR | [2004/27] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1573690 | Date: | 14.09.2005 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 01.07.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1573690 | Date: | 13.08.2008 | Langue: | FR | [2008/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.06.2005 | Classification | IPC: | G07F7/10 | [2005/37] | CPC: |
G07F7/1008 (EP,US);
G06K17/00 (KR);
G06K19/07 (KR);
G06Q20/341 (EP,US);
G07F7/08 (EP,US);
G07F7/082 (EP,US);
G07F7/0833 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/37] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SICHERES VERFAHREN ZUM MODIFIZIEREN VON INEINER SPEICHERKARTE AUFGEZEICHNETEN DATEN | [2005/37] | Anglais: | SECURE METHOD FOR MODIFYING DATA RECORDED IN A MEMORY CARD | [2005/37] | Français: | PROCEDE SECURISE DE MODIFICATION DE DONNEES ENREGISTREES DANS UNE CARTE A MEMOIRE | [2005/37] | Entrée dans la phase régionale | 01.07.2005 | Taxe nationale de base payée | 01.07.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.07.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.07.2005 | Requête en examen déposée [2005/37] | 27.01.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.05.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.04.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.06.2008 | Taxe de délivrance payée | 26.06.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.05.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 13.08.2008 | CY | 13.08.2008 | CZ | 13.08.2008 | DK | 13.08.2008 | EE | 13.08.2008 | FI | 13.08.2008 | IE | 13.08.2008 | NL | 13.08.2008 | RO | 13.08.2008 | SI | 13.08.2008 | SK | 13.08.2008 | BG | 13.11.2008 | SE | 13.11.2008 | GR | 14.11.2008 | ES | 24.11.2008 | GB | 12.12.2008 | LU | 12.12.2008 | MC | 31.12.2008 | HU | 14.02.2009 | [2010/49] |
Précédent [2010/34] | AT | 13.08.2008 | |
CY | 13.08.2008 | ||
CZ | 13.08.2008 | ||
DK | 13.08.2008 | ||
EE | 13.08.2008 | ||
FI | 13.08.2008 | ||
IE | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
RO | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
SK | 13.08.2008 | ||
BG | 13.11.2008 | ||
SE | 13.11.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
GB | 12.12.2008 | ||
LU | 12.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
HU | 14.02.2009 | ||
Précédent [2010/32] | AT | 13.08.2008 | |
CZ | 13.08.2008 | ||
DK | 13.08.2008 | ||
EE | 13.08.2008 | ||
FI | 13.08.2008 | ||
IE | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
RO | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
SK | 13.08.2008 | ||
BG | 13.11.2008 | ||
SE | 13.11.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
GB | 12.12.2008 | ||
LU | 12.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Précédent [2010/09] | AT | 13.08.2008 | |
CZ | 13.08.2008 | ||
DK | 13.08.2008 | ||
EE | 13.08.2008 | ||
FI | 13.08.2008 | ||
IE | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
RO | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
SK | 13.08.2008 | ||
BG | 13.11.2008 | ||
SE | 13.11.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
GB | 12.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Précédent [2010/01] | AT | 13.08.2008 | |
CZ | 13.08.2008 | ||
DK | 13.08.2008 | ||
EE | 13.08.2008 | ||
FI | 13.08.2008 | ||
IE | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
RO | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
SK | 13.08.2008 | ||
BG | 13.11.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
GB | 12.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Précédent [2009/36] | AT | 13.08.2008 | |
CZ | 13.08.2008 | ||
DK | 13.08.2008 | ||
EE | 13.08.2008 | ||
FI | 13.08.2008 | ||
IE | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
RO | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
SK | 13.08.2008 | ||
BG | 13.11.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Précédent [2009/35] | AT | 13.08.2008 | |
CZ | 13.08.2008 | ||
DK | 13.08.2008 | ||
FI | 13.08.2008 | ||
IE | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
RO | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
SK | 13.08.2008 | ||
BG | 13.11.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Précédent [2009/26] | AT | 13.08.2008 | |
CZ | 13.08.2008 | ||
DK | 13.08.2008 | ||
FI | 13.08.2008 | ||
IE | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
RO | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
SK | 13.08.2008 | ||
BG | 13.11.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
Précédent [2009/24] | AT | 13.08.2008 | |
CZ | 13.08.2008 | ||
DK | 13.08.2008 | ||
FI | 13.08.2008 | ||
IE | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
SK | 13.08.2008 | ||
BG | 13.11.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
Précédent [2009/23] | AT | 13.08.2008 | |
DK | 13.08.2008 | ||
FI | 13.08.2008 | ||
IE | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
BG | 13.11.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
Précédent [2009/20] | AT | 13.08.2008 | |
DK | 13.08.2008 | ||
FI | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
Précédent [2009/15] | AT | 13.08.2008 | |
FI | 13.08.2008 | ||
NL | 13.08.2008 | ||
SI | 13.08.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
Précédent [2009/12] | FI | 13.08.2008 | |
NL | 13.08.2008 | ||
ES | 24.11.2008 | ||
Précédent [2009/09] | NL | 13.08.2008 | |
ES | 24.11.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5987563 (ITOH HIROYUKI [JP], et al) [A] 1 * column 1, line 29 - line 45 *; | [A]FR2798205 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1* abstract *; | [X]US6236591 (POCKRANDT WOLFGANG [DE]) [X] 1,9 * abstract * * column 5, line 46 - line 56 *; | [X]US2002065978 (MATTISON PHILLIP E [US]) [X] 1,2,9 * paragraph [0005] * * paragraph [0011] - paragraph [0013] * |