EP1594649 - APPAREIL ET PROCEDE POUR L'ASSEMBLAGE D'EXTREMITES DE CONDUITES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 25.10.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.10.2019 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 27.11.2019 [2019/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Heerema Marine Contractors Nederland SE 55, Vondellaan 2332 AA Leiden / NL | [2013/36] |
Précédent [2013/27] | Pour tous les Etats désignés Heerema Marine Contractors Nederland B.V. 55, Vondellaan 2332 AA Leiden / NL | ||
Précédent [2005/46] | Pour tous les Etats désignés Heerema Marine Contractors Nederland B.V. Vondellaan 47 2332 AA Leiden / NL | Inventeur(s) | 01 /
KOPPERT, Frits-Jan Moldau 13 NL-2911 HE Nieuwerkerk Aan den Ijssel / NL | 02 /
VAN ZANDWIJK, Cornelis Herbarenerf 13 NL-2743 HA Waddinxveen / NL | [2005/46] | Mandataire(s) | EP&C P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | [2014/44] |
Précédent [2013/38] | Mertens, Hans Victor Exter Polak & Charlouis B.V. (EP&C) J.J. Viottastraat 31 1071 JP Amsterdam / NL | ||
Précédent [2005/46] | Mertens, Hans Victor van Exter Polak & Charlouis B.V., P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 03815870.5 | 28.03.2003 | [2005/46] | WO2003NL00240 | Numéro de priorité, date | WO2003NL00114 | 14.02.2003 Format original publié: PCT/NL0300/114 | [2005/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004071702 | Date: | 26.08.2004 | Langue: | EN | [2004/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1594649 | Date: | 16.11.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.08.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1594649 | Date: | 18.09.2013 | Langue: | EN | [2013/38] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP1594649 | Date: | 27.11.2019 | Langue: | EN | [2019/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.08.2004 | Classification | IPC: | B23K9/028 | [2005/46] | CPC: |
B23K9/0286 (EP,US);
B23K26/282 (EP,US);
B23K37/0211 (EP,US);
B23K37/0276 (EP,US);
B23K2101/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/48] |
Précédent [2005/46] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM VERBINDEN VON ROHRENDEN | [2013/06] | Anglais: | APPARATUS AND METHOD FOR JOINING PIPE ENDS TOGETHER | [2005/46] | Français: | APPAREIL ET PROCEDE POUR L'ASSEMBLAGE D'EXTREMITES DE CONDUITES | [2005/46] |
Précédent [2005/46] | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR VERBINDUNG VON ROHRENDEN | Entrée dans la phase régionale | 03.08.2005 | Taxe nationale de base payée | 03.08.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.08.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.02.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 03.08.2005 | Requête en examen déposée [2005/46] | 21.10.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.07.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.11.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.01.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.04.2013 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 17.05.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.08.2013 | Taxe de délivrance payée | 06.08.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.07.2007 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
17.06.2014
02.07.2014
ADMISSIBLE Saipem S.p.A. Via Martiri di Cefalonia, 67 20097 San Donato Milanese (Milano) / IT Mandataire de l'opposant Abel & Imray LLP, et al, et al Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | [N/P] |
Précédent [2017/28] | |||
Opposant(s) | 01
17.06.2014
02.07.2014
ADMISSIBLE Saipem S.p.A. Via Martiri di Cefalonia, 67 20097 San Donato Milanese (Milano) / IT Mandataire de l'opposant Abel & Imray, et al, et al Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | ||
Précédent [2014/30] | |||
Opposant(s) | 01
17.06.2014
Saipem S.p.A. Via Martiri di Cefalonia, 67 20097 San Donato Milanese (Milano) / IT Mandataire de l'opposant Pearson, James Ginn, et al, et al Abel & Imray 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | 23.07.2014 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 21.11.2014 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 14.04.2016 | Date des procédures orales | 28.06.2016 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 28.06.2016 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 31.05.2019 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 02.07.2019 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 11.10.2019 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 08.09.2016 | Recours reçu No. T2083/16 | 08.11.2016 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 31.05.2019 | Résultat de la procédure de recours : recours de l'opposant retiré | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.03.2003 | AT | 18.09.2013 | BE | 18.09.2013 | BG | 18.09.2013 | CY | 18.09.2013 | CZ | 18.09.2013 | DK | 18.09.2013 | EE | 18.09.2013 | ES | 18.09.2013 | FI | 18.09.2013 | IT | 18.09.2013 | MC | 18.09.2013 | NL | 18.09.2013 | RO | 18.09.2013 | SE | 18.09.2013 | SI | 18.09.2013 | SK | 18.09.2013 | TR | 18.09.2013 | GR | 19.12.2013 | PT | 20.01.2014 | IE | 28.03.2014 | LU | 28.03.2014 | CH | 31.03.2014 | FR | 31.03.2014 | LI | 31.03.2014 | DE | 01.10.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 28.03.2003 | |
AT | 18.09.2013 | ||
BE | 18.09.2013 | ||
BG | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
IE | 28.03.2014 | ||
LU | 28.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
FR | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
DE | 01.10.2014 | ||
Précédent [2016/27] | AT | 18.09.2013 | |
BE | 18.09.2013 | ||
BG | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
IE | 28.03.2014 | ||
LU | 28.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
FR | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
DE | 01.10.2014 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 18.09.2013 | |
BE | 18.09.2013 | ||
BG | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
IE | 28.03.2014 | ||
LU | 28.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
FR | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
DE | 01.10.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 18.09.2013 | |
BE | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
IE | 28.03.2014 | ||
LU | 28.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
FR | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
DE | 01.10.2014 | ||
Précédent [2015/07] | AT | 18.09.2013 | |
BE | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
IE | 28.03.2014 | ||
LU | 28.03.2014 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 18.09.2013 | |
BE | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
LU | 28.03.2014 | ||
Précédent [2014/41] | AT | 18.09.2013 | |
BE | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 18.09.2013 | |
BE | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/28] | AT | 18.09.2013 | |
BE | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 18.09.2013 | |
BE | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/23] | BE | 18.09.2013 | |
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/22] | BE | 18.09.2013 | |
CY | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | BE | 18.09.2013 | |
CY | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 19.06.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 19.06.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
SE | 18.09.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 19.06.2013 | |
SE | 18.09.2013 | ||
Précédent [2014/09] | SE | 18.09.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]FR2223127 (GURTLER HEBERT & CO INC [US]) [X] 21-23,55-57 * page 10, paragraph L * * figure 6; claims 1,2,6 * [Y] 58; | [AD]US6313426 (BELLONI ANTONIO [IT], et al) [AD] 1-67* column W *; | [AYX]EP1249295 (SAIPEM SPA [IT]) [A] 1-6,12,14,17,18,20,28,42-48,54 * paragraph [0030] - paragraph [0034]; figures 3-7 * [Y] 58 [X] 25-27 | Opposition | WO2004052580 | GB1450470 | US2001017292 | US3681560 | US2795689 | GB1113412 |