EP1443542 - Procédé et dispositif pour le contrôle du bord d'objects circulaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.01.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.01.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.02.2009 [2009/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Infineon Technologies AG St.-Martin-Strasse 53 81669 München / DE | [2008/09] |
Précédent [2004/32] | Pour tous les Etats désignés Infineon Technologies AG St.-Martin-Strasse 53 81669 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Binder, Alfred Lukasweg 11 9023 Landskron / AT | 02 /
Kroupa, Gerhard Waldheimstrasse 2 9500 Villach / AT | 03 /
von Koblinski, Carsten, Dr. Fabriksteig 10/6 9500 Villach / AT | 04 /
Matschitsch, Martin Suetschach 195 9181 Feistritz i. Ros / AT | [2004/43] |
Précédent [2004/32] | 01 /
Binder, Alfred Lukasweg 11 9023 Landskron / AT | ||
02 /
Kroupa, Gerhard Waldheimstrasse 2 9500 Villach / AT | |||
03 /
von Koblinski, Karsten, Dr. Fabriksteig 10/6 9500 Villach / AT | |||
04 /
Matschitsch, Martin Suetschach 195 9181 Feistritz i. Ros / AT | Mandataire(s) | Kindermann, Peter, et al Patentanwälte Kindermann Postfach 10 02 34 85593 Baldham / DE | [N/P] |
Précédent [2004/32] | Kindermann, Peter, Dipl.-Ing., et al Kindermann Patentanwälte Karl-Böhm-Strasse 1 85598 Baldham / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04001554.7 | 26.01.2004 | [2004/32] | Numéro de priorité, date | DE2003103459 | 29.01.2003 Format original publié: DE 10303459 | [2004/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1443542 | Date: | 04.08.2004 | Langue: | DE | [2004/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1443542 | Date: | 21.12.2005 | [2005/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1443542 | Date: | 27.02.2008 | Langue: | DE | [2008/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.11.2005 | Classification | IPC: | H01L21/00 | [2004/32] | CPC: |
H01L21/681 (EP);
G01N21/9503 (EP);
H01L21/67288 (EP);
H01L21/68707 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/35] |
Précédent [2004/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum Kontrollieren des Randes eines scheibenförmigen Gegenstandes | [2004/32] | Anglais: | Method and device for controlling the edge of a disc shaped arcticle | [2004/32] | Français: | Procédé et dispositif pour le contrôle du bord d'objects circulaires | [2004/32] | Procédure d'examen | 17.03.2006 | Requête en examen déposée [2006/20] | 07.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.10.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.2007 | Taxe de délivrance payée | 20.12.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.11.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5238354 (VOLOVICH VLADIMIR W R [US]) [A] 1-18 * column 2, line 65 - column 3, line 40; figures 1,3 * * column 4, line 55 - column 5, line 44 *; | GB2314037 [ ] (WESTERN ATLAS UK LTD [GB]) [ ] * abstract * * page 27 - page 31 ** page 34 - page 35 *; | [X]GB2337111 (UNOVA UK LTD [GB]) [X] 1-18 * abstract * * page 15 - page 17; claim - *; | [X]EP1001460 (WACKER SILTRONIC HALBLEITERMAT [DE]) [X] 1-18 * paragraph [0013] - paragraph [0021]; figures 2-5 * |