EP1444930 - Rail de rideau comprenant deux supports et un rail [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.02.2008 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.02.2008 | Demande réputée retirée | publié le 05.03.2008 [2008/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Leuschen, Wolfgang Stuttgarter Strasse 75 71735 Eberdingen / DE | [N/P] |
Précédent [2004/33] | Pour tous les Etats désignés Leuschen, Wolfgang Stuttgarter Strasse 7 71735 Eberdingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2004/33] | Mandataire(s) | Fleck, Hermann-Josef Jeck, Fleck & partner mbB Patentanwälte Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | [N/P] |
Précédent [2004/33] | Fleck, Hermann-Josef, Dr.-Ing. Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04002522.3 | 05.02.2004 | [2004/33] | Numéro de priorité, date | DE20032002011U | 08.02.2003 Format original publié: DE 20302011 U | [2004/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1444930 | Date: | 11.08.2004 | Langue: | DE | [2004/33] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1444930 | Date: | 29.12.2004 | [2004/53] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.11.2004 | Classification | IPC: | A47H1/102, A47H1/142 | [2005/01] | CPC: |
A47H1/102 (EP);
A47H1/142 (EP)
|
Précédent IPC [2004/33] | A47H1/102 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/33] | Titre | Allemand: | Vorhangschiene aus zwei Halteelementen und einer Schiene | [2004/33] | Anglais: | Curtain rail comprising two supports and a rail | [2004/33] | Français: | Rail de rideau comprenant deux supports et un rail | [2004/33] | Procédure dexamen | 18.06.2005 | Requête en examen déposée [2005/33] | 20.10.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.11.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.03.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.04.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.05.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.04.2007 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 26.04.2007 | 26.04.2007 | Date des procédures orales (annulées) | 27.04.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.09.2007 | Taxe de délivrance payée | 07.09.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.09.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/10] | 16.10.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB190905353 (EVERED & CO LTD, et al) [X] 1,4,12* page 4, line 11 - line 19; figures 10-12 *; | [X]GB191029006 (RUSSELL HAROLD RIDLEY) [X] 1-4 * page 2, line 35 - page 3, line 14; figures 1-5 *; | [X]GB136307 (ALLEN ALFRED JOHN, et al) [X] 1,4-7,13 * page 2, line 29 - page 3, line 7; figures 1,2 *; | [X]GB224275 (EDWIN GEORGE CLEVERLY) [X] 1,4,8-10,14 * page 3, line 79 - line 104 * * page 4, line 16 - line 72; figures 1,5-7 *; | [X]FR2603790 (LEMANCHEC FRANCIS [FR]) [X] 1,4,11 * the whole document * |