EP1464350 - Dispositif et méthode de traitement de sang dans des circuits extracorporels [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.09.2011 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.09.2011 | Demande réputée retirée | publié le 19.10.2011 [2011/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sorin Group Italia S.r.l. Via Benigno Crespi 17 20159 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2007/30] | Pour tous les Etats désignés SORIN GROUP ITALIA S.R.L. Via Benigno Crespi 17 20159 Milano / IT | ||
Précédent [2006/08] | Pour tous les Etats désignés SORIN GROUP ITALIA S.R.L. Via Borgonuovo 14 20121 Milano / IT | ||
Précédent [2004/41] | Pour tous les Etats désignés DIDECO S.r.l. Via Statale 12 Nord, 86 I-41037 Mirandola (Province of Modena) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Costa Maianti, Edgardo Via C. Cellini, 17 41037 Mirandola (Prov. of Modena) / IT | 02 /
Ghelli, Nicola Via Matteotti, 293 (Prov. of Bologna) 40018 San Pietro in Casale / IT | 03 /
Panzani, Ivo ViaTagliamento, 11 41037 Mirandola (Prov. of Modena) / IT | [2004/41] | Mandataire(s) | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2005/44] | Modiano, Micaela Nadia, et al Dr. Modiano & Associati S.p.A. Via Meravigli 16 20123 Milano / IT | ||
Précédent [2004/41] | Modiano, Guido, Dr.-Ing., et al Modiano & Associati, Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 04006207.7 | 16.03.2004 | [2004/41] | Numéro de priorité, date | IT2003MI00647 | 01.04.2003 Format original publié: IT MI20030647 | [2004/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1464350 | Date: | 06.10.2004 | Langue: | EN | [2004/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.06.2004 | Classification | IPC: | A61M1/36, A61M1/16 | [2004/41] | CPC: |
A61M1/3627 (EP,US);
A61M1/1698 (EP,US);
A61M1/3606 (EP,US);
A61M1/3623 (EP,US);
A61M1/3666 (EP,US);
A61M1/3667 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [2005/26] |
Précédent [2004/41] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung und Verfahren zur Blutbehandlung in extrakorporalen Kreisläufen | [2004/41] | Anglais: | Device and methods for processing blood in extracorporeal circulation | [2004/41] | Français: | Dispositif et méthode de traitement de sang dans des circuits extracorporels | [2004/41] | Procédure dexamen | 11.03.2005 | Requête en examen déposée [2005/19] | 07.04.2005 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 09.08.2005 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, LU, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 08.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.02.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.12.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.04.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/42] | 31.05.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/42] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.12.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 24.05.2005 | AT   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | BE   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | BG   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | CH   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | CY   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | CZ   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | DK   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | EE   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | ES   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | FI   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | GR   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | HU   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | IE   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | LU   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | MC   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | PL   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | PT   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | RO   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | SE   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | SI   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | SK   M01   Pas encore payé | 24.05.2005 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0724889 (DIDECO SPA [IT]) [X] 1,2,4,5 * column 5, line 38 * * column 6, line 18 - line 35; figure 5 * * column 8, line 33 - line 35 * * column 8, line 53 - line 55 * * column 9, line 2 - line 5 *; | [X]US5770149 (RAIBLE DONALD A [US]) [X] 1-6 * column 5, line 19 - line 24 * * column 10, line 39 - line 62 * * column 12, line 9 - line 11 * * column 12, line 55 - line 59 * * figures 8,9A,9 *; | [A]EP0987035 (TERUMO CORP [JP]) [A] 1,4 * paragraph [0165]; figure 10 *; | [DA]EP1180374 (DIDECO SPA [IT]) [DA] 1,4* the whole document *; | [A]EP1197235 (MERCE VIVES SALVADOR [ES]) [A] 1,4 * abstract *; | [A]US6503450 (AFZAL THOMAS A [US], et al) [A] 3,6 * paragraphs [0072] , [0074]; figures 8A,B,10 *; | [PX]EP1382358 (DIDECO SPA [IT]) [PX] 1,2,4,5 * paragraphs [0016] - [0018]; figures 4,5 * | par le demandeur | EP1118731 |