EP1462893 - Unité d'entraînement uniaxiale [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.02.2009 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.02.2009 | Demande réputée retirée | publié le 11.03.2009 [2009/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TOKYO SEIMITSU CO., LTD. 7-1, Shimorenjaku 9-chome Mitaka-shi Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2004/40] | Pour tous les Etats désignés TOKYO SEIMITSU CO., LTD. 7-1, Shimorenjaku 9-chome Mitaka-shi Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Fukasawa, Takashi Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 7-1, Shimorenjaku 9-chome Mitaka-shi Tokyo / JP | [2004/40] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/40] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04007114.4 | 24.03.2004 | [2004/40] | Numéro de priorité, date | JP20030085598 | 26.03.2003 Format original publié: JP 2003085598 | [2004/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1462893 | Date: | 29.09.2004 | Langue: | EN | [2004/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1462893 | Date: | 05.03.2008 | [2008/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.02.2008 | Classification | IPC: | G05B19/409, G05B19/23 | [2008/10] | CPC: |
G05B19/409 (EP,US);
G05B2219/35457 (EP,US);
G05B2219/41105 (EP,US);
G05B2219/41337 (EP,US)
|
Précédent IPC [2004/40] | G05B19/23, G05B19/409 | Etats contractants désignés | (deleted) [2008/46] |
Précédent [2004/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Einachsige Antriebseinheit | [2004/40] | Anglais: | Uniaxial drive unit | [2004/40] | Français: | Unité d'entraînement uniaxiale | [2004/40] | Procédure dexamen | 06.08.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/11] | 16.10.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2008 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPS59175390 (FUJITSU LTD) [A] 4* the whole document *; | [XA]US4695137 (JOERGENS REINHARD [DE], et al) [X] 1,2 * column 1, line 56 - column 2, line 7 * * column 2, line 47 - column 4, line 7 * * figures 1-3 * [A] 3; | [XY]EP0589808 (SOMAB SOCIETE ANONYME [FR]) [X] 1,2 * column 1, line 1 - column 2, line 35 * * column 5, lines 31-43 * * figure 6 * [Y] 3,4; | [X]GB2281237 (DU PONT [US]) [X] 1-4 * page 4, line 12 - page 6, line 9 * * figure 1 *; | [X]US5684627 (GANSER MICHAEL [DE], et al) [X] 1,2 * column 1, line 48 - column 3, line 15 * * figure 1 *; | [XA]US5886684 (MIURA MAKOTO [JP], et al) [X] 1,2 * column 1, lines 10-18 * * column 3, line 27 - column 4, line 7 * * column 5, line 45 - column 7, line 27 * * column 9, line 1 - column 11, line 60 * * column 14, lines 17-62 * * figures 1,4 * [A] 3; | [DA]US6008552 (YAGOTO MITSUTOSHI [JP], et al) [DA] 2 * column 21, line 1 - column 22, line 56 * * figure 16 *; | [Y]US6029533 (NOETZEL RALF FRANK [DE]) [Y] 3,4 * the whole document * |