EP1453183 - Dispositif porte-balais pour moteur DC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.03.2013 [2013/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref. 448-8661 / JP | [2012/15] |
Précédent [2004/36] | Pour tous les Etats désignés Denso Corporation 1-1, Showa-cho Kariya-city, Aichi-pref., 448-8661 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Niimi, Masami@Denso Corporation c/o Intellectual Property Dept. 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref., 448-8661 / JP | 02 /
Hosoya, Akifumi@Denso Corporation c/o Intellectual Property Dept. 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref., 448-8661 / JP | [2012/18] |
Précédent [2012/15] | 01 /
Niimi, Masami@Denso Corporation Intellectual Property Dept. 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref., 448-8661 / JP | ||
02 /
Hosoya, Akifumi@Denso Corporation Intellectual Property Dept. 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref., 448-8661 / JP | |||
Précédent [2004/36] | 01 /
Niimi, Masami Denso Corporation Intellectual Property Dept. 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref., 448-8661 / JP | ||
02 /
Hosoya, Akifumi Denso Corporation Intellectual Property Dept. 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref., 448-8661 / JP | Mandataire(s) | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB Prinz-Ludwig-Straße 40A 85354 Freising / DE | [N/P] |
Précédent [2012/15] | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Prinz-Ludwig-Strasse 40A 85354 Freising / DE | ||
Précédent [2004/36] | KUHNEN & WACKER Patent- und Rechtsanwaltsbüro Prinz-Ludwig-Strasse 40A 85354 Freising / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04009986.3 | 17.02.2000 | [2004/36] | Numéro de priorité, date | JP19990048599 | 25.02.1999 Format original publié: JP 4859999 | JP19990320436 | 11.11.1999 Format original publié: JP 32043699 | JP19990363770 | 22.12.1999 Format original publié: JP 36377099 | [2004/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1453183 | Date: | 01.09.2004 | Langue: | EN | [2004/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1453183 | Date: | 07.09.2005 | [2005/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1453183 | Date: | 11.04.2012 | Langue: | EN | [2012/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.07.2005 | Classification | IPC: | H02K5/14, H01R39/38 | [2011/44] | CPC: |
H01R39/385 (EP,US);
H01R39/381 (EP,US);
H01R39/415 (EP,US);
H02K5/148 (EP,US);
H01R2201/26 (EP,US);
H01R39/06 (EP,US);
Y10T74/13 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2005/36] | H02K5/14, H01R39/40, H01R39/00 | ||
Précédent IPC [2004/36] | H02K5/14, H01R39/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2004/36] | Titre | Allemand: | Bürstenhalteranordnung für einen Gleichstrommotor | [2004/36] | Anglais: | Brush holder arrangement of dc motor | [2004/36] | Français: | Dispositif porte-balais pour moteur DC | [2004/36] | Procédure d'examen | 27.04.2004 | Requête en examen déposée [2004/36] | 28.11.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.02.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.06.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.10.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.02.2012 | Taxe de délivrance payée | 28.02.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP00103252.3 / EP1032111 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20000103252) est 04.04.2002 | Opposition(s) | 14.01.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 13.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 16.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 15.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 15.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]EP0359603 (MITSUBA ELECTRIC MFG CO [JP]) [X] 1-6 * column 4, line 26 - line 29 * * column 4, line 59 - column 5, line 12 * * column 7, line 56 - line 61 * * column 6, line 56 - column 7, line 29 * * column 8, line 5 - line 15 * * figures 1-8 * [Y] 7; | [Y]EP0397973 (ASMO CO LTD [JP]) [Y] 7 * column 4, line 34 - line 40 * * figure 1 *; | [X]US5608280 (TAMEMOTO HIROAKI [JP], et al) [X] 6,9 * column 7, line 1 - line 10 ** figure 6 *; | [X]US5821662 (KAJINO SADAYOSHI [JP], et al) [X] 6,9 * column 15, line 54 - column 16, line 2 * * column 16, line 16 - line 20 * * figures 25,26 * | par le demandeur | US5821662 |