EP1591327 - Agencement de ceinture de sécurité pour d'un véhicule [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.09.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.09.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.10.2008 [2008/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, LLC Fairlane Plaza South Suite 800 330 Town Center Drive Dearborn, MI 48126 / US | [N/P] |
Précédent [2007/44] | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, LLC Fairlane Plaza South Suite 800 330 Town Center Drive Dearborn, MI 48126 / US | ||
Précédent [2005/44] | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, Inc. Suite 600, Parklane Towers East Dearborn Michigan 48126 / US | Inventeur(s) | 01 /
Kvarnstrand, Laura Ekeberg 3 56691 Habo / SE | [2007/36] |
Précédent [2005/44] | 01 /
Thackray, Laura Aschebergsagatan31 411 33 Göterborg / SE | Mandataire(s) | Bergquist, Kjell Gunnar Zacco Sweden AB Torggatan 8 Box 142 401 22 Göteborg / SE | [N/P] |
Précédent [2005/44] | Bergquist, Kjell Gunnar Albihns Göteborg AB, Box 142 401 22 Göteborg / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04010030.7 | 28.04.2004 | [2005/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1591327 | Date: | 02.11.2005 | Langue: | EN | [2005/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1591327 | Date: | 07.11.2007 | Langue: | EN | [2007/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.10.2004 | Classification | IPC: | B60R22/02, B60R22/14, B60R22/10, B60R22/22 | [2005/44] | CPC: |
B60R22/12 (EP);
B60R22/02 (EP);
B60R22/18 (EP);
B60R22/20 (EP);
B60R2022/1812 (EP);
B60R2022/207 (EP);
| Etats contractants désignés | DE, GB, SE [2006/27] |
Précédent [2005/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Fahrzeug-Sicherheitsgurtanordnung | [2005/44] | Anglais: | Vehicle seat belt arrangement | [2005/44] | Français: | Agencement de ceinture de sécurité pour d'un véhicule | [2005/44] | Procédure d'examen | 18.07.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.04.2006 | Requête en examen déposée [2006/27] | 25.05.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.09.2007 | Taxe de délivrance payée | 21.09.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.08.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2003200815 ; | [A]JP2003226224 ; | [DX]US5076608 (SHIMOSE YOSHIFUMI [JP]) [DX] 1,5,7,8 * abstract *; | [A]US2004070191 (HIGUCHI HITOSHI [JP], et al) [A] 1 * paragraphs [0005] , [0035] - [0038] - [0048]; figures 4,5 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031105), vol. 2003, no. 11, & JP2003200815 A 20030715 (TAGAMI MAYUMI) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031205), vol. 2003, no. 12, & JP2003226224 A 20030812 (MODEII:KK) [A] 1 * abstract * |