EP1595473 - Balai et procédé de fabrication d'un balai [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.02.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 17.09.2014 [2014/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Trisa Holding AG Kantonsstrasse 6234 Triengen / CH | [2005/46] | Inventeur(s) | 01 /
Lutz, Daniel Hauptstrasse 560 9650 Nesslau / CH | [2009/45] |
Précédent [2005/46] | 01 /
Lutz, Daniel Hauptstrasse 560 9650 Nesslau / DE | Mandataire(s) | Schaad, Balass, Menzl & Partner AG Bellerivestrasse 20 Postfach 8034 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2005/46] | Schaad, Balass, Menzl & Partner AG Dufourstrasse 101 Postfach 8034 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 04011383.9 | 13.05.2004 | [2005/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1595473 | Date: | 16.11.2005 | Langue: | DE | [2005/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1595473 | Date: | 31.03.2010 | Langue: | DE | [2010/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.10.2004 | Classification | IPC: | A46B9/00, A46B9/06 | [2005/46] | CPC: |
A46B9/06 (EP);
A46B2200/302 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/46] | Titre | Allemand: | Kehrgerätekopf und Verfahren zur Herstellung eines Kehrgerätekopfs | [2005/46] | Anglais: | Broombrush and manufacturing process thereof | [2005/46] | Français: | Balai et procédé de fabrication d'un balai | [2005/46] | Procédure d'examen | 18.04.2006 | Requête en examen déposée [2006/23] | 20.12.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.10.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.06.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.01.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 20.01.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.10.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.02.2010 | Taxe de délivrance payée | 06.02.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.01.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 31.03.2010 | CZ | 31.03.2010 | DK | 31.03.2010 | EE | 31.03.2010 | FI | 31.03.2010 | GR | 31.03.2010 | IE | 31.03.2010 | NL | 31.03.2010 | PL | 31.03.2010 | RO | 31.03.2010 | SE | 31.03.2010 | SI | 31.03.2010 | SK | 31.03.2010 | TR | 31.03.2010 | AT | 13.05.2010 | LU | 13.05.2010 | BE | 31.05.2010 | FR | 31.05.2010 | MC | 31.05.2010 | BG | 30.06.2010 | GB | 30.06.2010 | ES | 12.07.2010 | PT | 02.08.2010 | HU | 01.10.2010 | [2014/38] |
Précédent [2013/42] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
TR | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
LU | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
BG | 30.06.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Précédent [2012/47] | BG | 31.03.2010 | |
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
TR | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
LU | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Précédent [2012/43] | BG | 31.03.2010 | |
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
LU | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Précédent [2012/42] | BG | 31.03.2010 | |
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Précédent [2012/41] | BG | 31.03.2010 | |
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Précédent [2011/43] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Précédent [2011/32] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Précédent [2011/17] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Précédent [2011/08] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Précédent [2011/07] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Précédent [2011/03] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Précédent [2010/49] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Précédent [2010/46] | FI | 31.03.2010 | |
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Précédent [2010/45] | FI | 31.03.2010 | |
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
Précédent [2010/38] | FI | 31.03.2010 | |
PL | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
Précédent [2010/36] | PL | 31.03.2010 | |
SI | 31.03.2010 | Citations: | Recherche | [A]CH133436 (DIETSCHI THEODOR [CH]) [A] 1-15* the whole document *; | [A]GB980788 (CLARES WELLS LTD) [A] 1-15 * the whole document *; | [XY]CA1068058 (LEMECHA ROBERT) [X] 1,2,5-7,10-13 * the whole document * [Y] 1-3,5; | [Y]EP0269852 (SCHLERF CORONET WERKE [DE]) [Y] 1,2,5 * column 5, line 18 - line 38 *; | [Y]DE29917032U (MAPA SPONTEX ESPANA S A [ES]) [Y] 3 * abstract * | par le demandeur | CA1068058 | EP0269852 |