Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US7709466 | Dossier mondial | 04.05.2010 | B2 | US2007088041 | 19.04.2007 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP04011734 | 18.05.2004 | WO2005EP05346 | 17.05.2005 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | JP2007538035 | Dossier mondial | 27.12.2007 | A | Numéro de priorité | Date | EP04011734 | 18.05.2004 | WO2005EP05346 | 17.05.2005 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP1753743 | Dossier mondial | 04.03.2015 | B1 | EP1753743 | 21.02.2007 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP04011734 | 18.05.2004 | EP05745652 | 17.05.2005 | WO2005EP05346 | 17.05.2005 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2005111018 | Dossier mondial | 24.11.2005 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP04011734 | 18.05.2004 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP1604988 | Dossier mondial | 14.12.2005 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP04011734 | 18.05.2004 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | AR049103 | 28.06.2006 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP04011734 | 18.05.2004 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | TW200607804 | 01.03.2006 | A | Numéro de priorité | Date | EP04011734 | 18.05.2004 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | UY28902 | 30.12.2005 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP04011734 | 18.05.2004 |