blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP1609760

EP1609760 - Procédé de préparation de sulfate de fer(II) heptahydraté [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  25.05.2012
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip25.05.2012Demande réputée retiréepublié le 27.06.2012  [2012/26]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Kehrmann, Alexander
Marie-Curie-Strasse 17
46509 Xanten / DE
[2005/52]
Inventeur(s)01 / voir demandeur
...
 [2005/52]
Mandataire(s)Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastrasse 30
81925 München / DE
[N/P]
Précédent [2008/31]HOFFMANN EITLE
Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4
81925 München / DE
Précédent [2008/30]HOFFMANN EITLE
Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4
81925 München / DE
Précédent [2005/52]Ksoll, Peter
Patentanwälte Bockermann, Ksoll, Griepenstroh, Bergstrasse 159
44791 Bochum / DE
Numéro de la demande, date de dépôt04014637.522.06.2004
[2005/52]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP1609760
Date:28.12.2005
Langue:DE
[2005/52]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP06.12.2004
ClassificationIPC:C01G49/14
[2005/52]
CPC:
C01G49/14 (EP,US); C01B7/035 (EP,US); C01B7/0737 (EP,US);
C23G1/36 (EP,US); Y10S423/02 (EP,US)
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IT,   LI,   LU,   MC,   NL,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2005/52]
TitreAllemand:Verfahren zur Gewinnung von Eisen(II)sulfatheptahydrat[2005/52]
Anglais:Method for preparaing Iron(II) sulfate heptahydrate[2005/52]
Français:Procédé de préparation de sulfate de fer(II) heptahydraté[2005/52]
Procédure dexamen16.12.2004Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
16.12.2004Requête en examen déposée  [2005/52]
27.02.2008Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
17.12.2008Réponse à une notification de la division dexamen
03.01.2012La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [2012/26]
07.02.2012Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2012/26]
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  27.02.2008
Requête en poursuite de la procédure de:La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen
17.12.2008Requête en poursuite de la procédure déposée
Taxes payéesTaxe annuelle
23.05.2006Taxe annuelle Année du brevet 03
03.05.2007Taxe annuelle Année du brevet 04
02.05.2008Taxe annuelle Année du brevet 05
25.06.2009Taxe annuelle Année du brevet 06
31.03.2010Taxe annuelle Année du brevet 07
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
30.06.201108   M06   Pas encore payé
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[X]JPS52130497  ;
 [A]GB910356  (FAKLER & CIE O) [A] 1 * page 1, line 17 - line 47 *;
 [XA]DE1546076  (ALLIED CHEM) [X] 1-3 * page 3, line 16 - page 5, line 4 * * page 10, line 20 - page 13, line 7 * [A] 4-8;
 [A]DE1621609  (K S F CHEMICAL PROCESSES LTD) [A] 1-8 * page 4, line 26 - page 11, line 25 *;
 [DA]US5417955  (CONNOLLY DAVID W [US]) [DA] 5-8* the whole document *;
 [X]  - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1977, no. 50, Database accession no. 1977-88946Y, XP002307420 & JPS52130497 A 19771101 (TOYO KOHAN CO LTD) [X] 1-3 * abstract *
par le demandeurUS5417955
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.