EP1522837 - Procédé d'essai de l'étanchéité d'une jambe de suspension pressurisée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.09.2010 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.07.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GB | publié le 31.08.2011 [2011/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Pour tous les Etats désignés Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | ||
Précédent [2008/20] | Pour tous les Etats désignés Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porschestrasse 71287 Weissach / DE | ||
Précédent [2005/15] | Pour tous les Etats désignés Dr.Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
Wiesemann, Stefan Waldackerweg 83 73732 Esslingen / DE | [2005/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 04015008.8 | 25.06.2004 | [2005/15] | Numéro de priorité, date | DE20031046979 | 09.10.2003 Format original publié: DE 10346979 | [2005/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1522837 | Date: | 13.04.2005 | Langue: | DE | [2005/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1522837 | Date: | 15.08.2007 | [2007/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1522837 | Date: | 18.11.2009 | Langue: | DE | [2009/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.07.2007 | Classification | IPC: | G01M3/20, G01M3/22 | [2005/15] | CPC: |
G01M3/20 (EP);
G01M3/226 (EP);
G01M3/227 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2008/17] |
Précédent [2005/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Dichtigkeitsprüfung eines druckluftbeaufschlagten Federbeines | [2005/15] | Anglais: | Procedure for testing the tightness of a pressurised suspension strut | [2005/15] | Français: | Procédé d'essai de l'étanchéité d'une jambe de suspension pressurisée | [2005/15] | Procédure d'examen | 15.02.2008 | Requête en examen déposée [2008/13] | 16.02.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 27.03.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 16.07.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.10.2009 | Taxe de délivrance payée | 01.10.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.08.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 28.02.2010 | GB | 25.06.2010 | [2011/35] |
Précédent [2010/19] | ES | 28.02.2010 | Citations: | Recherche | [A]GB1293569 (MOLITOR VICTOR DAVID [US]) [A] 1-3 * page 1, line 53 - line 70 * * page 1, line 84 - page 2, line 18 ** page 1, line 17 - line 31 *; | [A]DE29608465U (VARIAN GMBH [DE]) [A] 1-3 * the whole document * |