EP1562313 - Amplificateur optique Raman, système de transmission optique qui l'utilise et methode d'amplification optique Raman [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.01.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.08.2008 | Changement - mandataire | publié le 24.09.2008 [2008/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | [N/P] |
Précédent [2007/11] | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | ||
Précédent [2005/32] | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tanaka, Tomoto c/o Fujitsu Network Techn. Limited 9-18, Shinyokohama 3-chome, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa 222-0033 / JP | [2005/32] | Mandataire(s) | Kreutzer, Ulrich, et al Cabinet Beau de Loménie Lessingstrasse 6 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/39] | Kreutzer, Ulrich, et al Cabinet Beau de Loménie Bavariaring 26 80336 München / DE | ||
Précédent [2005/32] | Kreutzer, Ulrich, Dipl.-Phys., et al Cabinet Beau de Loménie, Bavariaring 26 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04015376.9 | 30.06.2004 | [2005/32] | Numéro de priorité, date | JP20040029254 | 05.02.2004 Format original publié: JP 2004029254 | [2005/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1562313 | Date: | 10.08.2005 | Langue: | EN | [2005/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1562313 | Date: | 02.11.2005 | [2005/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1562313 | Date: | 14.03.2007 | Langue: | EN | [2007/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.09.2005 | Classification | IPC: | H04B10/17, H01S3/30 | [2005/44] | CPC: |
H01S3/06754 (EP,US);
H01S3/302 (EP,US);
H04B10/2916 (EP,US);
H01S3/06712 (EP,US);
H01S3/094003 (EP,US);
H01S3/094096 (EP,US)
|
Précédent IPC [2005/32] | H04B10/17 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/27] |
Précédent [2005/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Optischer Ramanverstärker, optisches Ramanübertragungssystem und Verfahren zur optischer Ramanverstärkung | [2006/39] | Anglais: | Raman optical amplifier, optical transmission system using the same, and Raman optical amplification method | [2005/32] | Français: | Amplificateur optique Raman, système de transmission optique qui l'utilise et methode d'amplification optique Raman | [2005/32] |
Précédent [2005/32] | Optischer Ramanverstärker, optisches Ramansübertragungssystem und Verfassung zur optischer Ramanverstärkung | Procédure d'examen | 02.11.2005 | Requête en examen déposée [2005/52] | 06.12.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.05.2006 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 16.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.08.2006 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 18.09.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.01.2007 | Taxe de délivrance payée | 26.01.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.12.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 08.06.2006 | AT   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | BG   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | CH   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | CZ   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | EE   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | HU   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | NL   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | PL   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | RO   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | SI   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | SK   M01   Pas encore payé | 08.06.2006 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]WO0049721 (CORVIS CORP [US]) [X] 19 * page 6, line 1 - page 6, line 32 * * page 11, line 15 - page 13, line 5; figure 4 * [A] 1-18; | [XA]WO03017537 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [X] 19 * page 1, line 1 - page 1, line 4 * * page 2, line 6 - page 2, line 7 * * page 3, line 13 - page 3, line 14; figure 1 * [A] 1-18; | [A]US2003053199 (AKASAKA YOUICHI [JP], et al) [A] 1-19 * abstract *; | [A]US2003058899 (ISLAM MOHAMMED N [US]) [A] 1-19* abstract * |