Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
22.08.2008 | Changement - mandataire | publié le 24.09.2008 [2008/39] |
18.01.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.02.2008 [2008/08] |
09.02.2007 | Délivrance (prévue) | publié le 14.03.2007 [2007/11] |
02.02.2007 | Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance | |
02.02.2007 | Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression | |
02.12.2006 | Nouvelle entrée: perte d'un droit: effet juridique | |
12.09.2006 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
25.08.2006 | Changement - titre allemand | publié le 27.09.2006 [2006/39] |
18.08.2006 | Nouvelle entrée: perte d'un droit: envoi de la notification + délai | |
17.06.2006 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
03.06.2006 | Nouvelle entrée: délai supplémentaire r.85bis / r.108(3) CBE 1973: envoi d'une notification + délai | |
02.06.2006 | Liste definitive des désignations | publié le 05.07.2006 [2006/27] |
18.05.2006 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
13.04.2006 | Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
02.12.2005 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
11.11.2005 | Requête en examen présentée | publié le 28.12.2005 [2005/52] |
16.09.2005 | Publication du rapport de recherche | publié le 02.11.2005 [2005/44] |
16.09.2005 | Changement - classification | publié le 02.11.2005 [2005/44] |
24.06.2005 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 10.08.2005 [2005/32] |