EP1616959 - Procédé d'expression transitoire de protéines dans les plantes biologiquement sur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.03.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.03.2007 | Demande réputée retirée | publié le 04.04.2007 [2007/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Icon Genetics AG Briennerstrasse 12a 80333 München / DE | [2006/03] | Inventeur(s) | 01 /
Marillonnet, Sylvestre Nietlebenerstrasse 20 06126 Halle/Saale / DE | 02 /
Thoeringer, Carola Alfred-Ölssner-Strasse 2 06120 Halle/Saale / DE | 03 /
Klimyuk, Victor Herderstrasse 10 06114 Halle/Saale / DE | 04 /
Gleba, Yuri Muehlweg 37 06114 Halle/Saale / DE | 05 /
Werner, Stefan Rudolf-Haym-Strasse 13 06110 Halle/Saale / DE | [2006/03] | Mandataire(s) | Hartz, Nikolai Wächtershäuser & Hartz Patentanwaltspartnerschaft mbB Weinstrasse 8 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/03] | Hartz, Nikolai Wächtershäuser & Hartz Patentanwälte Weinstrasse 8 80333 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04016011.1 | 07.07.2004 | [2006/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1616959 | Date: | 18.01.2006 | Langue: | EN | [2006/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.12.2004 | Classification | IPC: | C12N15/82, A01H5/12, C12N15/74 | [2006/03] | CPC: |
C12N15/8203 (EP,KR,US);
C12N15/8205 (EP,KR,US);
C12N15/8216 (EP,KR,US);
C12N15/8257 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2006/38] |
Précédent [2006/03] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Biologisch sichere transiente Proteinexpression in Pflanzen | [2006/03] | Anglais: | Biological safe transient protein expression in plants | [2006/03] | Français: | Procédé d'expression transitoire de protéines dans les plantes biologiquement sur | [2006/03] | Procédure dexamen | 19.07.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/14] | 20.11.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/14] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 25.08.2006 | AT   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | BG   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | CH   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | CZ   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | DE   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | EE   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | FR   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | GB   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | HU   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | NL   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | PL   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | RO   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | SI   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | SK   M01   Pas encore payé | 25.08.2006 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 25.08.2006 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2006 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO0138512 (PLANT BIOSCIENCE LTD [GB], et al) [Y] 1-25 * abstract *; | [Y]US6323396 (DIRKS ROB [NL], et al) [Y] 1-25 * abstract * * column 1, line 9 - line 12 * * column 2, line 39 - line 47 * * column 5, line 26 - line 28 * * column 5, line 57 - line 61 ** column 7, line 38 - line 42 *; | [Y]WO02097080 (ICON GENETICS AG [DE], et al) [Y] 1-25 * abstract * * page 5, line 8 - line 10 * * page 5, line 30 - page 6, line 2 * * page 6, line 27 - line 33 * * page 8, line 13 - line 14 * * page 19, line 13 - line 23 * * example 2 *; | [Y] - GLEBA YURI ET AL, "Engineering viral expression vectors for plants: the 'full virus' and the 'deconstructed virus' strategies", CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY, (200404), vol. 7, no. 2, ISSN 1369-5266, pages 182 - 188, XP002306870 [Y] 1-25 * abstract * * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2004.01.003 | [YD] - MARILLONNET SYLVESTRE ET AL, "In planta engineering of viral RNA replicons: Efficient assembly by recombination of DNA modules delivered by Agrobacterium", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, (20040504), vol. 101, no. 18, ISSN 0027-8424, pages 6852 - 6857, XP002306871 [YD] 1-25 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0400149101 | [YD] - HODGES LARRY D ET AL, "Agrobacterium rhizogenes GALLS protein substitutes for Agrobacterium tumefaciens single-stranded DNA-binding protein VirE2", JOURNAL OF BACTERIOLOGY, (200405), vol. 186, no. 10, ISSN 0021-9193, pages 3065 - 3077, XP002306872 [YD] 1-25 * abstract * * page 3065, column L, line 16 - line 32 * * page 3065, column R, line 22 - line 26 * DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JB.186.10.3065-3077.2004 | [YD] - MALLORY A C ET AL, "THE AMPLICON-PLUS SYSTEM FOR HIGH-LEVEL EXPRESSION OF TRANSGENES IN PLANTS", NATURE BIOTECHNOLOGY, NATURE PUBLISHING, US, (200206), vol. 20, no. 6, ISSN 1087-0156, pages 622 - 625, XP001187595 [YD] 1-25 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nbt0602-622 | [Y] - WARD DOYLE V ET AL, "The six functions of Agrobacterium VirE2", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE. WASHINGTON, US, (20010116), vol. 98, no. 2, ISSN 0027-8424, pages 385 - 386, XP002174289 [Y] 1-25 * the whole document * * page 385, column R, line 3 - line 15 * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.98.2.385 | [Y] - CITOVSKY V ET AL, "NUCLEAR LOCATIZATION OF AGROBACTERIUM VIRE2 PROTEIN IN PLANT CELLS", SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE,, US, (19920626), vol. 256, ISSN 0036-8075, pages 1802 - 1805, XP002024324 [Y] 1-25 * the whole document * * page 1804, column L, line 39 - column M, line 14; table 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1615325 | [YD] - LEE LAN-YING ET AL, "pSa Causes oncogenic suppression of Agrobacterium by inhibiting VirE2 protein export", JOURNAL OF BACTERIOLOGY, WASHINGTON, DC, US, (199901), vol. 181, no. 1, ISSN 0021-9193, pages 186 - 196, XP002167319 [YD] 1-25 * the whole document * | [Y] - COLLENS JASON L ET AL, "Development of auxotrophic Agrobacterium tumefaciens for gene transfer in plant tissue culture", BIOTECHNOLOGY PROGRESS, (200405), vol. 20, no. 3, ISSN 8756-7938, pages 890 - 896, XP002306873 [Y] 1-25 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/bp034306w |