EP1500501 - Dispositif d'entaînement dans machines à impression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.11.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.11.2010 | Demande réputée retirée | publié le 29.12.2010 [2010/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Komori Corporation 11-1, Azumabashi 3-chome Sumida-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2005/04] | Pour tous les Etats désignés Komori Corporation 11-1, Azumabashi 3-chome Sumida-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tobe, Koichi Toride Plant Komori Corp. 5-1, Higashi 4-chome Toride-shi Ibaraki / JP | 02 /
Watanabe, Hideaki Toride Plant Komori Corp. 5-1, Higashi 4-chome Toride-shi Ibaraki / JP | [2005/04] | Mandataire(s) | von Samson-Himmelstjerna, Friedrich, et al Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstrasse 6 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/04] | von Samson-Himmelstjerna, Friedrich R., Dipl.-Phys., et al SAMSON & PARTNER Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04016459.2 | 13.07.2004 | [2005/04] | Numéro de priorité, date | JP20030200996 | 24.07.2003 Format original publié: JP 2003200996 | [2005/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1500501 | Date: | 26.01.2005 | Langue: | EN | [2005/04] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1500501 | Date: | 14.01.2009 | [2009/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.12.2008 | Classification | IPC: | B41F13/008, F16D1/108 | [2005/04] | CPC: |
B41F31/15 (EP,US);
B41F13/008 (EP,US);
F16D11/14 (EP,US);
B41P2213/256 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/04] | Titre | Allemand: | Antriebsvorrichtung in Druckmaschinen | [2005/04] | Anglais: | Driving apparatus in printing press | [2005/04] | Français: | Dispositif d'entaînement dans machines à impression | [2005/04] | Procédure dexamen | 13.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/35] | 11.08.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.12.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/52] | 27.01.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2010 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1147889 (KOMORI PRINTING MACH [JP]) [A] 1-8* paragraphs [0012] - [0028] - [0043] - [0045]; figures 1,2,5,6 * |