EP1618900 - Polymères superabsorbants comprenant des liaisons covalentes directes entre les segments des chaînes polymériques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.09.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2007 | Demande réputée retirée | publié le 17.10.2007 [2007/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Précédent [2006/04] | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | Inventeur(s) | 01 /
Flohr, Andreas Am Eichbühel 1 61476 Kronberg / DE | [2006/04] | Mandataire(s) | Hirsch, Uwe T., et al Procter & Gamble Service GmbH IP Department Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg im Taunus / DE | [N/P] |
Précédent [2006/04] | Hirsch, Uwe Thomas M.H., et al Procter & Gamble Service GmbH Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04017070.6 | 20.07.2004 | [2006/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1618900 | Date: | 25.01.2006 | Langue: | EN | [2006/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.09.2005 | Classification | IPC: | A61L15/60 | [2006/04] | CPC: |
A61L15/60 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/04] | Titre | Allemand: | Superabsorbierende Polymere mit direkten kovalenten Bindungen zwischen den Polymerkettensegmenten | [2006/04] | Anglais: | Superabsorbent polymers comprising direct covalent bonds between polymer chain segments and methods of making them | [2006/04] | Français: | Polymères superabsorbants comprenant des liaisons covalentes directes entre les segments des chaînes polymériques | [2006/04] | Procédure dexamen | 25.07.2006 | Requête en examen déposée [2006/36] | 07.12.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.04.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/42] | 29.05.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPH01292103 ; | [DX]EP0509708 (DOW CHEMICAL CO [US]) [DX] 1-4,6,17 * page 2, line 1 - line 33 * * page 3, line 23 - line 51 * * page 4, line 13 - line 45 * * claims 1,5 *; | [X]US5883158 (NAMBU HIROMI [JP], et al) [X] 1-4,6,17 * column 2, line 50 - column 3, line 35 * * column 4, line 3 - line 26 * * example 1 *; | [X]WO9955393 (SCA HYGIENE PROD AB [SE], et al) [X] 1,17 * page 2, line 24 - line 28 * * page 3, line 30 - page 4, line 13 * * page 6, line 2 - line 3 * * page 6, line 20 - line 31 * * claims 1,2,4 *; | [X]US6579958 (WILSON LARRY R [US]) [X] 1-4,6,17 * column 2, line 46 - column 3, line 31 * * column 4, line 6 - line 30 * * column 5, line 1 - line 51 * * column 6, line 16 - line 28 *; | [E]EP1504771 (PROCTER & GAMBLE [US]) [E] 1-18 * the whole document *; | [E]EP1504772 (PROCTER & GAMBLE [US]) [E] 1-18* the whole document *; | [E]EP1506788 (PROCTER & GAMBLE [US]) [E] 1-18 * the whole document *; | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1990, no. 02, Database accession no. 1990-011701, XP002293849 & JPH01292103 A 19891124 (MITSUBISHI RAYON CO LTD) [X] 9-11,13-15,18 * abstract * |