EP1522436 - Circuit de chauffage pour un véhicule à moteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 23.01.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.01.2009 | Rejet de la demande | publié le 25.02.2009 [2009/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Behr GmbH & Co. KG Mauserstrasse 3 70469 Stuttgart / DE | [2005/15] | Inventeur(s) | 01 /
Klingler, Dietrich Dipl.-Ing. Richard-Wagner-Str. 16 73540 Heubach / DE | 02 /
Schwahn, Werner Paradiesweg 23 71701 Schwieberdingen / DE | [2005/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 04021634.3 | 10.09.2004 | [2005/15] | Numéro de priorité, date | DE2003147676 | 09.10.2003 Format original publié: DE 10347676 | [2005/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1522436 | Date: | 13.04.2005 | Langue: | DE | [2005/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1522436 | Date: | 31.05.2006 | [2006/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.04.2006 | Classification | IPC: | B60H1/00, F16L39/00 | [2006/22] | CPC: |
F16L9/18 (EP);
B60H1/00571 (EP)
|
Précédent IPC [2005/15] | B60H1/00 | Etats contractants désignés | DE, FR [2007/06] |
Précédent [2005/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Heizungskreislauf für ein Kraftfahrzeug | [2005/15] | Anglais: | Heating circuit for a motor vehicle | [2005/15] | Français: | Circuit de chauffage pour un véhicule à moteur | [2005/15] | Procédure dexamen | 30.11.2006 | Requête en examen déposée [2007/03] | 23.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.07.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.12.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.04.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.10.2008 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2009/09] | 23.10.2008 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2009/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE19533553 (RASMUSSEN GMBH [DE]) [A] 6 * abstract *; | [X]US6145545 (HARTNAGEL PHILIP S [US], et al) [X] 1-8 * column 2, line 8 - column 3, line 8; figures 1-3 *; | [A]EP1128121 (CALSONIC KANSEI CORP [JP]) [A] 2-8 * abstract *; | [A]EP1128120 (CALSONIC KANSEI CORP [JP]) [A] 2-8 * abstract *; | [AP]DE102004001850 (DENSO CORP [JP]) [AP] 1-8* the whole document * | Examen | EP1433990 | par le demandeur | DE10012676 |