EP1541485 - Récipient pour nourriture [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.10.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.10.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.11.2008 [2008/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rotho Kunststoff AG Industriestrasse Althau 11 5303 Würenlingen / CH | [2007/50] |
Précédent [2005/24] | Pour tous les Etats désignés Rotho Kunststoff AG Industriestrasse Althau 11 5303 Würenlingen / CH | Inventeur(s) | 01 /
Thoma, Christian Albbrucker Strasse 64 79774 Allbruck-Schachen / DE | 02 /
Schütz, Nicole Sandstrasse 29 5412 Gebenstorf / CH | [2005/24] | Mandataire(s) | Kaiser, Magnus, et al Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstrasse 16 76133 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Précédent [2005/24] | Kaiser, Magnus, Dipl.-Phys., et al Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstrasse 16 76133 Karlsruhe / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04023982.4 | 08.10.2004 | [2005/24] | Numéro de priorité, date | DE2003219158U | 11.12.2003 Format original publié: DE 20319158 U | [2005/24] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1541485 | Date: | 15.06.2005 | Langue: | DE | [2005/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1541485 | Date: | 12.12.2007 | Langue: | DE | [2007/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.03.2005 | Classification | IPC: | B65D43/02, A47G19/26 | [2005/24] | CPC: |
A47G19/26 (EP);
B65D43/0206 (EP);
B65D2543/00194 (EP);
B65D2543/00296 (EP);
B65D2543/00351 (EP);
B65D2543/00453 (EP);
B65D2543/00527 (EP);
B65D2543/00546 (EP);
B65D2543/00666 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, LI, NL [2006/10] |
Précédent [2005/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Behälter für Lebensmittel | [2005/24] | Anglais: | Food container | [2005/24] | Français: | Récipient pour nourriture | [2005/24] | Procédure d'examen | 27.05.2005 | Requête en examen déposée [2005/30] | 16.12.2005 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 11.04.2006 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) BE, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 04.05.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.09.2007 | Taxe de délivrance payée | 07.09.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.09.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 24.01.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | BG   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | CZ   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | EE   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | GB   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | HU   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | PL   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | RO   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | SI   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | SK   M01   Pas encore payé | 24.01.2006 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 12.12.2007 | [2008/27] | Citations: | Recherche | [A]US4741452 (HOLZKOPF MICHAEL E [US]) [A] 1 * column 2, line 35 - column 4, line 3; figure - *; | [A]EP0649614 (DART IND INC [US]); | [A]US5833116 (GUILLIN FRANÇOIS [FR]); | [A]US6581795 (SCHUELEIN ROLF GUENTER [DE], et al) |