EP1515047 - Compresseur à capacité modulée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 09.03.2018 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.03.2018 | Révocation du brevet | publié le 11.04.2018 [2018/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, INC. 1675 W. Campbell Road Sidney, OH 45365-0669 / US | [2006/52] |
Précédent [2005/11] | Pour tous les Etats désignés COPELAND CORPORATION 1675 W Campbell Road Sidney Ohio 45365-0669 / US | Inventeur(s) | 01 /
Caillat, Jean Luc 7001 Settlement Way Dayton Ohio 45414 / US | [2005/11] | Mandataire(s) | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Précédent [2005/11] | Price, Nigel John King J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04028437.4 | 29.07.1999 | [2005/11] | Numéro de priorité, date | US19980139865 | 25.08.1998 Format original publié: US 139865 | [2005/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1515047 | Date: | 16.03.2005 | Langue: | EN | [2005/11] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1515047 | Date: | 21.03.2007 | [2007/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1515047 | Date: | 20.04.2011 | Langue: | EN | [2011/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.02.2007 | Classification | IPC: | F04B49/06, F04C28/24 | [2007/12] | CPC: |
F04C28/24 (EP,US);
F25B49/00 (KR);
A47F3/04 (EP,US);
F04B49/06 (EP,US);
F04B49/22 (EP,US);
F04B49/225 (EP,US);
F04C18/0215 (EP,US);
F04C27/005 (EP,US);
F04C28/00 (EP,US);
F04C28/02 (EP,US);
F04C28/06 (EP,US);
F04C28/08 (EP,US);
F04C28/22 (EP,US);
F04C28/265 (EP,US);
F04C28/28 (EP,US);
F25B1/04 (EP,US);
F25B41/22 (EP,KR,US);
F25B41/35 (EP,US);
F25B49/005 (EP,US);
F25B49/022 (EP,US);
F25B5/02 (EP,US);
G05D23/1909 (EP,US);
F04B2201/0601 (EP,US);
F04B2205/16 (EP,US);
F04B2207/043 (EP,US);
F04C2270/015 (EP,US);
F04C2270/58 (EP,US);
F04C2270/86 (EP,US);
F04C23/008 (EP,US);
F25B2400/22 (EP,US);
F25B2600/0261 (EP,US);
F25B2600/2521 (EP,US);
F25B2700/193 (EP,US);
F25B2700/1933 (EP,US);
F25B2700/2106 (EP,US);
F25B2700/2117 (EP,US);
|
Précédent IPC [2005/11] | F04C29/10 | Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2005/11] | Titre | Allemand: | Liefermengenregelung eines Verdichters | [2005/11] | Anglais: | Compressor capacity modulation | [2005/11] | Français: | Compresseur à capacité modulée | [2005/11] | Procédure d'examen | 11.09.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.09.2007 | Requête en examen déposée [2007/43] | 30.06.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.02.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 15.04.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.03.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.11.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.03.2011 | Taxe de délivrance payée | 03.03.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP99306052.4 / EP0982497 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
18.01.2012
Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH Eschenbrünnlestrasse 15 71065 Sindelfingen / DE Mandataire de l'opposant Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2012/08] | |||
Opposant(s) | 01
18.01.2012
Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH Eschenbrünnlestrasse 15 71065 Sindelfingen / DE Mandataire de l'opposant Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | 24.02.2012 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 06.08.2012 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 07.05.2014 | Date des procédures orales | 31.07.2014 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 31.07.2014 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 13.02.2018 | Effet juridique de la révocation du brevet [2018/15] | Recours après opposition | 09.10.2014 | Recours reçu No. T2042/14 | 10.12.2014 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 13.02.2018 | Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire retiré | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 15.04.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 15.04.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 26.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPH08284842 ; | [X]JPS59145392 ; | [XY]DE764179 (KLEIN) [X] 1-8,10,11 * page 3, line 105 - page 5, line 72; figure 1 * * page 6, line 93 - page 7, line 24; figure 3 * [Y] 9,12,13; | [X]US3653783 (SAUDER EARL R) [X] 1-8,10,11,14-16 * column 1, line 6 - line 53 * * column 1, line 65 - column 4, line 9; figure - *; | [A]US4361417 (SUZUKI TOSHITSUGU) [A] 1 * column 2, line 18 - column 4, line 63; figure - *; | [A]GB2116635 (TRANE CO) [A] 1-4,7-10 * page 1, line 5 - line 8 * * page 1, line 56 - line 79 * * page 2, line 91 - page 3, line 94; figures 1-3 * * page 4, line 42 - line 92; figure 8 *; | [Y]DE3422398 (KNORR BREMSE GMBH [DE]) [Y] 12,13 * page 13, line 11 - page 22, line 21; figures 1,3 *; | [Y]US4715792 (NISHIZAWA KAZUTOSHI [JP], et al) [Y] 9 * column 3, line 28 - line 68; figures 1,2 * * column 4, line 54 - line 66 * * column 5, line 37 - line 54; figure 9 * * column 7, line 8 - line 15 *; | [A]EP0482592 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1 * page 4, line 18 - page 6, line 25 ** page 7, line 1 - page 8, line 17; figure - * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970228), vol. 1997, no. 2, & JP08284842 A 19961029 (JAPAN STEEL WORKS) [X] 1 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19841214), vol. 8, no. 274, Database accession no. (M - 345)<1711>, & JP59145392 A 19840820 (HITACHI SEISAKUSHO) [X] 1,11,12 * abstract * | par le demandeur | DE764179 | US3653783 | US4361417 | GB2116653 | JPS59145392 | JPH08284842 |