EP1544799 - Méthode de dessin d'un objet ayant un modèle ébauché et un modèle détaillé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.10.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.10.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.11.2011 [2011/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.) Shinjuku Bunka Quint Building 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku Tokyo 151-8544 / JP | [2010/49] |
Précédent [2009/09] | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.) Shinjuku Bunka Quint Building 3-22-7 Yogogi, Shibuya-ku Tokyo 151-8544 / JP | ||
Précédent [2009/08] | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.) 4-31-8 Yoyogi, Shibuya-ku Tokyo / JP | ||
Précédent [2005/25] | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.) 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku Tokyo 151-8544 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Yamaguchi, Akihiro, c/o Square Enix Co., Ltd. 3-22-7 Yoyogi Shibuya-ku Tokyo 151-8544 / JP | 02 /
Yoshida, Akihiko, c/o Square Enix Co., Ltd. 3-22-7 Yoyogi Shibuya-ku Tokyo 151-8544 / JP | [2005/25] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/25] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04029705.3 | 15.12.2004 | [2005/25] | Numéro de priorité, date | JP20030418635 | 16.12.2003 Format original publié: JP 2003418635 | [2005/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1544799 | Date: | 22.06.2005 | Langue: | EN | [2005/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1544799 | Date: | 18.11.2009 | [2009/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1544799 | Date: | 08.12.2010 | Langue: | EN | [2010/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.10.2009 | Classification | IPC: | G06T15/20 | [2005/25] | CPC: |
G06T15/10 (EP,US);
G06T2210/36 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2010/29] |
Précédent [2005/25] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zum Zeichnen eines Objekts, das ein grobes Modell und ein detailliertes Modell hat | [2005/25] | Anglais: | Method for drawing object having rough model and detailed model | [2005/25] | Français: | Méthode de dessin d'un objet ayant un modèle ébauché et un modèle détaillé | [2005/25] | Procédure d'examen | 23.12.2009 | Requête en examen déposée [2010/06] | 02.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.05.2010 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 14.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.06.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 16.07.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.10.2010 | Taxe de délivrance payée | 25.10.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5577960 (SASAKI KENJI [JP]) [A] 1-26 * abstract ** columns 9,10 *; | [AY]WO03081537 (AECHELON TECHNOLOGY INC [US]) [A] 1-26 * abstract * * paragraph [0050] * [Y] 5,20; | [XY] - LUEBKE ET.AL., LEVEL of DETAIL FOR 3D GRAPHICS, MORGAN KAUFMANN, (20020731), XP002548491 [X] 1,2,4,6,9,19-21,24-26 * pages 9-12 * * pages 88-95 * * pages 104-109 * * page 180 * [Y] 5-13,15-23 | [XY] - RIBELLES J ET AL, "Multiresolution modeling of arbitrary polygonal surfaces: a characterization", COMPUTERS AND GRAPHICS, ELSEVIER, GB, (20020601), vol. 26, no. 3, ISSN 0097-8493, pages 449 - 462, XP004366812 [X] 1,2,4,6,9,19-21,24-26 * section 2, 3, 4.3, 5.2.3, 5.2.4 *;; figures 1,5,6 * [Y] 5-13,15-23 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(02)00088-2 | [XA] - RIBELLES, ET.AL., "VARIABLE RESOLUTION LEVEL-OF-DETAIL OF MULTIRESOLUTION ORDERED MESHES", PROC. OF 9TH INTL CONF. IN CENTRAL EUROPE ON COMPUTER GRAPHICS, VISUALIZATION AND COMPUTER VISION, (20010205), pages 299 - 306, XP002548490 [X] 1,9,24,25 * abstract * * section 2, 2.2, 3, 3.1 * [A] 5-13,15-23 | par le demandeur | US5577960 | JP2001076180 | JP2001250128 | JP2003115055 | JP2003228725 | WO03081567 | - J. RIBELLES, "Multiresolution modelling of arbitrary polygonal surfaces: a characterization", COMPUTERS AND GRAPHICS, vol. 26, no. 3, pages 449 - 462 |