EP1549004 - Ordonancement des paquets dans le sens descendant dans un réseau mobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.10.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.10.2014 | Demande réputée retirée | publié le 12.11.2014 [2014/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NTT DoCoMo, Inc. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2005/26] | Pour tous les Etats désignés NTT DoCoMo, Inc. 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Ishii, Hiroyuki c/o Int. Prop.Dept. NTT DoCoMo, Inc Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 02 /
Nakamura, Takehiro c/o Int.Prp.Dept.NTT DoCoMo Inc Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 03 /
Hanaki, Akihito c/o Int.Prp.Dept.NTT DoCoMo Inc. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 04 /
Imamura, Yoshimasa c/o Int.Prp.Dept.NTT DoCoMo Inc Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 05 /
Tanaka, Shinya c/o Int. Prop. Dept. NTT DoCoMo Inc Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [2005/26] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/26] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04030784.5 | 24.12.2004 | [2005/26] | Numéro de priorité, date | JP20030428372 | 24.12.2003 Format original publié: JP 2003428372 | [2005/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1549004 | Date: | 29.06.2005 | Langue: | EN | [2005/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1549004 | Date: | 19.09.2007 | [2007/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.08.2007 | Classification | IPC: | H04L12/56 | [2005/26] | CPC: |
H04W28/02 (EP);
H04W72/535 (EP,US);
H04L47/10 (US);
H04W8/04 (US);
H04W72/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [2008/22] |
Précédent [2005/26] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Ablauffolgesteuerung von abwärtsgerichteten Packeten in einem Mobilfunknetz | [2005/26] | Anglais: | Scheduling of downlink packets in a mobile network | [2005/26] | Français: | Ordonancement des paquets dans le sens descendant dans un réseau mobile | [2005/26] | Procédure dexamen | 24.12.2004 | Requête en examen déposée [2005/26] | 01.04.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 04.04.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.04.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 13.08.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.01.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.01.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.06.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/46] | 03.07.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/46] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.04.2008 | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 09.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 19.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 19.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO02085054 (QUALCOMM INC [US]) [Y] 5 * paragraph [1011] - paragraph [1033] * * figures 1-4 *; | [XY]WO02085061 (QUALCOMM INC [US]) [X] 1,11 * paragraph [1058] - paragraph [1064] * * paragraph [1070] - paragraph [1090] * [Y] 10; | [XY]US2003104817 (DAMNJANOVIC ALEKSANDAR [US]) [X] 1,11 * figures 1-3 * * paragraph [0001] - paragraph [0012] * * paragraph [0064] - paragraph [0081] * [Y] 6-9; | [A]US2003193906 (ANDREWS DANIEL MATTHEW [US], et al) [A] 1-11 * paragraph [0018] - paragraph [0058] ** figures 1-3 *; | [XY] - KAPSEOK CHANG ET AL, "QoS-based adaptive scheduling for a mixed service in HDR system", PERSONAL, INDOOR AND MOBILE RADIO COMMUNICATIONS, 2002. THE 13TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEPT. 15-18, 2002, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20020915), vol. 4, ISBN 0-7803-7589-0, pages 1914 - 1918, XP010611598 [X] 1-4,11 * the whole document * [Y] 5-10 |