EP1557975 - Procédé pour l'implémentation d'une plateforme intergicielle pour la taxation et la facturation du Protocole Internet et d'un système passerelle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.11.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.11.2014 | Demande réputée retirée | publié le 24.12.2014 [2014/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Redknee Inc. 2560 Matheson Boulevard East Suite 500 Mississauga, ON L4W 4Y9 / CA | [N/P] |
Précédent [2006/19] | Pour tous les Etats désignés Redknee Inc. 2560 Matheson Boulevard East Suite 500 Mississauga ON L4W 4Y9 / CA | ||
Précédent [2005/30] | Pour tous les Etats désignés Redknee (Ireland) Ltd. 6 Sandyford Business Centre, Blackthorn Road, Sandyford Dublin 18 / IE | Inventeur(s) | 01 /
Ramakrishnan, Karthik 2129 Marl Lane Burlington, Ontario L7M 3P7 / CA | 02 /
Collett, Ian Ench-Kastne str. 7 80796 München / DE | 03 /
Rahim, Rubens 47 Bethune Way Markhan, ON L3S 4A5 / CA | [2005/44] |
Précédent [2005/30] | 01 /
Ramakrishnan, Karthik 2129 Marl Lane Burlington, Ontario L7M 3P7 / CA | ||
02 /
Collett, Ian Ench-Kastne str. 7 80796 München / DE | Mandataire(s) | ABG Intellectual Property Law, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2013/31] | ABG Patentes, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | ||
Précédent [2012/39] | Viering, Jentschura & Partner Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | ||
Précédent [2009/30] | Körber, Martin Hans Mitscherlich & Partner Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | ||
Précédent [2005/43] | Körber, Martin Hans Mitscherlich & Partner, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 33 06 09 80066 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04075195.0 | 22.01.2004 | [2005/30] | Numéro de priorité, date | US20030348972 | 23.01.2003 Format original publié: US 348972 | [2006/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1557975 | Date: | 27.07.2005 | Langue: | EN | [2005/30] | Type: | A8 Demande de brevet corrigée | N°: | EP1557975 | Date: | 24.05.2006 | [2006/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.2004 | Classification | IPC: | H04L12/14, H04M15/00 | [2005/30] | CPC: |
H04L67/306 (EP,US);
H04L12/14 (EP,US);
H04L9/40 (US);
H04L69/329 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/30] | Titre | Allemand: | Verfahren für die Implementierung einer Vergebührungs- und Einstufungs-Middleware-Plattform für Internet Protokoll und ein Gatewaysystem | [2005/30] | Anglais: | Method for implementing an Internet Protocol (IP) charging and rating middleware platform and gateway system | [2005/30] | Français: | Procédé pour l'implémentation d'une plateforme intergicielle pour la taxation et la facturation du Protocole Internet et d'un système passerelle | [2005/30] | Procédure dexamen | 25.11.2005 | Requête en examen déposée [2006/04] | 09.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.08.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.12.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.05.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.01.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.07.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/52] | 21.08.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/52] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10185387.7 / EP2264942 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.02.2006 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 15.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 21.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Droits Réels ou Exécutions forcées | ID: | 01 | Pour: | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR | Date : | 17.10.2012 | ID: | 02 | Pour: | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR | Date : | 17.06.2013 | [2013/31] |
Précédent [2012/48] | ID: | 01 | |
Pour: | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR | ||
Date : | 17.10.2012 | ||
[2013/31] | Citations: | Recherche | [A]US2003083990 (BERG ANDREAS [DE], et al) [A] 1-9 * abstract * * paragraph [0008] - paragraph [0022] ** paragraph [0043] - paragraph [0055]; figure 2 *; | [X] - FONKNECHTEN D., GHRIBI B., BESSET C., AIDAN B., "SERVICE AWARE INTELLIGENT GGSN", ALCATEL TELECOMMUNICATIONS REVIEW, VÉLIZY FRANCE, (20031001), no. Q4 2003, pages 1 - 10, XP002294181 [X] 1-9 * page 3, column 1, line 33 - page 4, column 1, line 3; figure 2 * * page 7, column 2, line 1 - page 9, column 1, line 8; figure 6 * |