EP1566388 - Polymères d'hydrate de carbone cationiques, leur utilisation et procédé pour leur préparation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.09.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.09.2006 | Demande réputée retirée | publié le 02.11.2006 [2006/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | [N/P] |
Précédent [2005/34] | Pour tous les Etats désignés Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Schoemakerstraat 97 2628 VK Delft / NL | Inventeur(s) | 01 /
Timmermans, Johannes Wilhelmus Schoonenburg 188 6714 GG Ede / NL | 02 /
Slaghek, Theodoor Maximiliaan Schansweg 35 3042 HT Rotterdam / NL | [2005/34] | Mandataire(s) | Prins, Adrianus Willem, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | [N/P] |
Précédent [2005/34] | Prins, Adrianus Willem, et al Vereenigde, P.O.Box 87930 2508 DH Den Haag / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 04075542.3 | 19.02.2004 | [2005/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1566388 | Date: | 24.08.2005 | Langue: | EN | [2005/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.2004 | Classification | IPC: | C08B31/12, C08B37/00, C08B11/14, C08B11/145 | [2005/34] | CPC: |
C08B11/14 (EP);
C08B15/005 (EP);
C08B31/006 (EP);
C08B31/125 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2006/20] |
Précédent [2005/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Kationische Kohlenhydratpolymere, ihre Verwendung und Verfahren zu ihrer Herstellung | [2005/34] | Anglais: | Cationic carbohydrate polymers, their use and a process for their preparation | [2005/34] | Français: | Polymères d'hydrate de carbone cationiques, leur utilisation et procédé pour leur préparation | [2005/34] | Procédure dexamen | 25.02.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/44] | 19.06.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/44] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 31.03.2006 | AT   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | BG   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | CH   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | CZ   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | DE   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | EE   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | FR   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | GB   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | HU   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | NL   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | RO   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | SI   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | SK   M01   Pas encore payé | 31.03.2006 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 31.03.2006 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2006 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR1492597 (UNION CARBIDE CORP) [X] 1-21 * examples 1-21 *; | [X]US3770472 (JAROWENKO W) [X] 1-21 * column 2, line 57 - column 3, line 7 * * column 3, line 54 - column 4, line 5 * * column 4, lines 55-59 *; | [X]US4985410 (CONTI FRANCO [IT]) [X] 1-7,11-18 * column 2, lines 15-17 * * column 2, lines 23-26 * * column 2, lines 32-38 * * examples 1-3 *; | [X]WO9818828 (RHONE POULENC INC [US]) [X] 1-7 * page 4, line 21 - page 6, line 5 * * page 7, lines 27-38 * * page 8, lines 13-21 * * page 9, line 27 - page 13, line 26 ** examples 1-30 *; | [X]EP0859011 (ARD SA [FR]) [X] 1-21 * examples 27,28 * * claims 1-8,15 *; | [X]EP0874000 (DEGUSSA [DE]) [X] 1-21 * claims 1-17 * * examples 1,4 * * page 5, lines 6-11 *; | [X]EP0943627 (NAT STARCH CHEM INVEST [US]) [X] 1-7,11-18 * example 1 *; | [X]EP0970967 (DAICEL CHEM [JP]) [X] 1-7,11-18 * example 1 * * claims 1-9 * * table 2 *; | [X]US6080277 (OBERKOFLER JOERG [AT], et al) [X] 1-21 * claims 1-13,22 * * examples 33,34 *; | [X]US6193843 (TSAI JOHN JI-HSIUNG [US], et al) [X] 1-5,11-18 * examples 1-8 * * column 3, line 6 - column 6, line 60 *; | [X]US2003211952 (ERAZO-MAJEWICZ PAQUITA [US], et al) [X] 1-7,11-18 * claims 1-16,27 *; | [X] - OTT G ET AL, "KARIONISIERUNG VON ZELLSTOFF UNTER HOMOGENEN REAKTIONSBEDINGUNGEN", ANGEWANDTE MAKROMOLEKULARE CHEMIE. APPLIED MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, WILEY VCH,WEINHEIM, DE, (19891201), vol. 173, ISSN 0003-3146, pages 213 - 218, XP000127645 [X] 1-7 * table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1989.051730117 |