EP1447960 - Appareil de communication sans fil , système et méthode de communication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.02.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.02.2007 | Demande réputée retirée | publié le 07.03.2007 [2007/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Pinpoint Company Limited 10/F &11/F Tianjin Building, 167 Connaught Road West Hong Kong / HK | [2004/34] | Inventeur(s) | 01 /
Lewis-Evans, Jonathan P. 10/F & 11/F Tianjin Bldg, 167 Connaught Road West Hong Kong / HK | 02 /
Tang, Michael T.H. 10/F & 11/F Tianjin Bldg, 167 Connaught Road West Hong Kong / HK | 03 /
Chung, Po Yang 14C Celestial Garden, 5 Repulse Bay Road Hong Kong / HK | 04 /
Ku, Ava Yat Lai, 19/F., Flat D., Block 42 Mei Foo Sun Chuen, Broadway Street Kowloon, Hong Kong / HK | 05 /
Chan, Andrew Wing Nin, Flat H., 41/F., Block 2 Well On Garden, Tseung Kwan O New Territories, Hong Kong / KH | [2004/34] | Mandataire(s) | Howe, Steven Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2004/34] | Howe, Steven Lloyd Wise Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04250759.0 | 12.02.2004 | [2004/34] | Numéro de priorité, date | CN2003101025 | 12.02.2003 Format original publié: CN 03101025 | [2004/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1447960 | Date: | 18.08.2004 | Langue: | EN | [2004/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1447960 | Date: | 19.07.2006 | [2006/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.2006 | Classification | IPC: | H04M1/725, H04M11/04 | [2004/34] | CPC: |
G08B25/016 (EP,US);
H04M1/724 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/34] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Drahtloses Kommunikationsgerät , System und Kommunikationsverfahren | [2004/34] | Anglais: | Wireless communication device, system and communication method | [2004/34] | Français: | Appareil de communication sans fil , système et méthode de communication | [2004/34] | Procédure dexamen | 29.08.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/10] | 20.10.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/10] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2006 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US6226510 (BOLING BRIAN M [US], et al) [X] 1-4,20,21,23,28,32-35 * column 3, line 36 - column 5, line 4; figures 1-4 * * column 6, line 18 - column 8, line 38; figure 5 * * column 10, line 16 - line 32 *; | [XA]WO0173960 (AMERICAN SECURE CARE LLC [US]) [X] 1-3,21,23,25,28 * page 5, line 16 - page 12, line 7; figures 1-3 * * page 13, line 18 - page 17, line 27; figure 10 * [A] 33; | [XA]WO0178032 (LINLAN RES AND DESIGN COMPANY [AU], et al) [X] 1-3,8-10,21,28,29,31 * page 4, line 5 - page 6, line 28 * * page 8, line 14 - line 28 * * page 14, line 5 - page 19, line 24; figures 1-10 * [A] 11-13,33; | [XA]US2002098874 (ZIRUL JOCELYN [US], et al) [X] 1-3,6,14,16,20-24,28-32 * paragraph [0025] - paragraph [0050]; figures 1,2 * * paragraph [0062]; figure 4C * * paragraph [0065] - paragraph [0075]; figure 5 * [A] 33-38; | [XA]US6477363 (AYOUB MOHAMAD [US], et al) [X] 1-3,21,28,30 * column 3, line 66 - column 6, line 39; figures 1-3 *[A] 3,5,7,33 |