EP1491823 - Chambre de combustion pour une turbine à gaz montée en raccord d'angle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.09.2009 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.09.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.10.2009 [2009/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2008/47] |
Précédent [2005/01] | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Inventeur(s) | 01 /
Howell, Stephen John 14 Mirra Way West Newbury Massachusetts 01985 / US | 02 /
Jacobson, John Carl 12 sharon Road Melrose Massachusetts 02176 / US | 03 /
McCaffrey, Timothy Patrick 34 Crescent Street Swampscott Massachusetts 01907 / US | 04 /
Barnes, Barry Francis 22 Warren Street Milford Connecticut 06460 / US | [2005/01] | Mandataire(s) | Bedford, Grant Richard, et al GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2007/26] | Bedford, Grant Richard, et al GE London Patent Operation 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Précédent [2005/01] | Goode, Ian Roy, et al London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04252427.2 | 27.04.2004 | [2005/01] | Numéro de priorité, date | US20030608609 | 27.06.2003 Format original publié: US 608609 | [2005/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1491823 | Date: | 29.12.2004 | Langue: | EN | [2004/53] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1491823 | Date: | 19.11.2008 | Langue: | EN | [2008/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.09.2004 | Classification | IPC: | F23R3/00, F23R3/60, F23M5/04 | [2005/01] | CPC: |
F23M5/04 (EP,US);
F23R3/002 (EP,US);
F23R3/60 (EP,US);
F23R2900/00017 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2005/38] |
Précédent [2005/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Gasturbinenbrennkammer auf einem Falz montiert | [2005/01] | Anglais: | Rabbet mounted gas turbine combustor | [2005/01] | Français: | Chambre de combustion pour une turbine à gaz montée en raccord d'angle | [2005/01] | Procédure d'examen | 29.06.2005 | Requête en examen déposée [2005/34] | 09.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.06.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.10.2008 | Taxe de délivrance payée | 06.10.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.08.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2548886 (ALAN HOWARD) [A] 1 * column 9, line 2 - line 25 * * figure 2; claims 1,2,4 *; | [Y]US5524430 (MAZEAUD GEORGES [FR], et al) [Y] 9,10 * column 2, line 61 - column 4, line 30; figures 1-4 *; | [XY]US5701733 (LEWIS ERIC A [US], et al) [X] 1-3 * column 3, line 3 - line 47 * * column 4, line 5 - column 5, line 18; figures 1,2 * [Y] 9,10; | [A]US6401447 (RICE EDWARD C [US], et al) [A] 1 * column 4, line 40 - column 6, line 64; figure 2 *; | [A]US2002108378 (ARIYOSHI KAZUO [JP], et al) [A] 1 * page 1, paragraph 9 ** page 2, paragraph 29 - paragraph 35; figures 1,2 *; | [X]US2002184891 (CONETE ERIC [FR], et al) [X] 1 * page 1, paragraph 3 * * page 2, paragraph 16 - paragraph 22; figures 1-3 * |