EP1496314 - Systeme de humidification a filtre a osmose inverse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.05.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.09.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, TR | publié le 28.10.2009 [2009/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EATON-WILLIAMS GROUP LIMITED Station Road Edenbridge Kent TN8 6EG / GB | [2006/28] |
Précédent [2005/02] | Pour tous les Etats désignés EATON-WILLIAMS GROUP LIMITED Station Road Edenbridge, Kent TN8 6EG / GB | Inventeur(s) | 01 /
Watts, Robert John 12 Coopers Wood Crowborough, TN6 1SW East Sussex / GB | [2005/02] | Mandataire(s) | Crouch, David John, et al Bromhead Johnson LLP 57-59 High Street Twyford, Berkshire RG10 9AJ / GB | [N/P] |
Précédent [2005/02] | Crouch, David John, et al Bromhead Johnson, Kingsbourne House, 229-231 High Holborn London WC1V 7DP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04254043.5 | 06.07.2004 | [2005/02] | Numéro de priorité, date | GB20030015873 | 07.07.2003 Format original publié: GB 0315873 | [2005/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1496314 | Date: | 12.01.2005 | Langue: | EN | [2005/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1496314 | Date: | 12.07.2006 | Langue: | EN | [2006/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.2004 | Classification | IPC: | F24F6/02, F24F11/00 | [2005/02] | CPC: |
F24F11/0008 (EP,US);
B01D61/08 (EP,US);
B01D61/12 (EP,US);
F24F6/02 (EP,US);
C02F1/441 (EP,US);
F24F2006/006 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/02] | Titre | Allemand: | Belüftungssystem mit einem Umkehrosmose-Filtereinsatz | [2005/02] | Anglais: | Humidification system with reverse osmosis filter | [2005/02] | Français: | Systeme de humidification a filtre a osmose inverse | [2005/02] | Procédure d'examen | 12.07.2005 | Requête en examen déposée [2005/36] | 10.01.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.05.2006 | Taxe de délivrance payée | 22.05.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.04.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 12.07.2006 | CZ | 12.07.2006 | EE | 12.07.2006 | FI | 12.07.2006 | PL | 12.07.2006 | RO | 12.07.2006 | SI | 12.07.2006 | SK | 12.07.2006 | TR | 12.07.2006 | BG | 12.10.2006 | SE | 12.10.2006 | GR | 13.10.2006 | PT | 12.12.2006 | HU | 13.01.2007 | [2009/44] |
Précédent [2009/40] | CY | 12.07.2006 | |
CZ | 12.07.2006 | ||
EE | 12.07.2006 | ||
FI | 12.07.2006 | ||
PL | 12.07.2006 | ||
RO | 12.07.2006 | ||
SI | 12.07.2006 | ||
SK | 12.07.2006 | ||
BG | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
GR | 13.10.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2008/38] | CZ | 12.07.2006 | |
EE | 12.07.2006 | ||
FI | 12.07.2006 | ||
PL | 12.07.2006 | ||
RO | 12.07.2006 | ||
SI | 12.07.2006 | ||
SK | 12.07.2006 | ||
BG | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
GR | 13.10.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2008/21] | CZ | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
PL | 12.07.2006 | ||
RO | 12.07.2006 | ||
SI | 12.07.2006 | ||
SK | 12.07.2006 | ||
BG | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
GR | 13.10.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/45] | CZ | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
PL | 12.07.2006 | ||
RO | 12.07.2006 | ||
SI | 12.07.2006 | ||
SK | 12.07.2006 | ||
BG | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/43] | CZ | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
IT | 12.07.2006 | ||
PL | 12.07.2006 | ||
RO | 12.07.2006 | ||
SI | 12.07.2006 | ||
SK | 12.07.2006 | ||
BG | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/29] | CZ | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
PL | 12.07.2006 | ||
SI | 12.07.2006 | ||
SK | 12.07.2006 | ||
BG | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/22] | CZ | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
PL | 12.07.2006 | ||
SI | 12.07.2006 | ||
BG | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/15] | FI | 12.07.2006 | |
PL | 12.07.2006 | ||
SI | 12.07.2006 | ||
BG | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/03] | SI | 12.07.2006 | Citations: | Recherche | [A]JPH09299944 ; | [A]WO0010695 (RAYTEC CORP [US]); | [A]US6092794 (REENS DANIEL J [US]); | [A]US6375849 (CRABTREE RON [US], et al); | [A]EP1240938 (MICHELBACH LUDWIG [DE]) |