EP1466996 - Procédé pour former sur un métal un revêtement protecteur contenant de l'aluminium et du zirconium [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.09.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.09.2015 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.10.2015 [2015/43] | Demandeur(s) | Pour :DE
FR
GB
IT
RO
SE
Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) 29, Avenue de la Division-Leclerc 92320 Châtillon / FR | Pour :DE
FR
GB
IT
SNECMA 2, boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2014/46] | Pour :DE
FR
GB
IT
RO
SE
ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) 29, Avenue de la Division-Leclerc 92320 Châtillon / FR | ||
Pour :DE
FR
GB
IT
SNECMA 2, boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | |||
Précédent [2005/38] | Pour :DE
FR
GB
IT
RO
SE
ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) 29, Avenue de la Division-Leclerc 92320 Châtillon / FR | ||
Pour :DE
FR
GB
IT
SNECMA 2 boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | |||
Précédent [2004/42] | Pour :DE
FR
GB
IT
RO
SE
ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) 29, Avenue de la Division-Leclerc 92320 Châtillon / FR | ||
Pour :DE
FR
GB
IT
Snecma Moteurs 2, boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Bacos, Marie Pierre 19 bis rue Pasteur 92160 Antony / FR | 02 /
Josso, Pierre 61 L'Aigle, 44, rue d'Erévan 92130 Issy les Moulineaux / FR | 03 /
Navéos, Serge 29, rue de Chateaubriand 92290 Chatenay-Malabry / FR | [2004/42] | Mandataire(s) | de Kernier, Gabriel, et al Cabinet Netter Conseils en Propriété Industrielle 36, avenue Hoche 75008 Paris / FR | [2012/17] |
Précédent [2004/42] | Rousset, Jean-Claude Cabinet Netter 36, avenue Hoche 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 04290714.7 | 16.03.2004 | [2004/42] | Numéro de priorité, date | FR20030004104 | 02.04.2003 Format original publié: FR 0304104 | [2004/42] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1466996 | Date: | 13.10.2004 | Langue: | FR | [2004/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1466996 | Date: | 06.09.2006 | [2006/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1466996 | Date: | 12.11.2014 | Langue: | FR | [2014/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.08.2006 | Classification | IPC: | C23C10/06, C23C16/08, C23C10/14 | [2006/36] | CPC: |
C23C10/14 (EP,US);
C23C10/08 (EP,US);
Y02T50/60 (US)
|
Précédent IPC [2004/42] | C23C10/14 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, RO, SE [2007/19] |
Précédent [2004/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zum Herstellen einer Schutzbeschichtung enthaltend Aluminium und Zirkonium auf einem Metal | [2004/42] | Anglais: | Method of producing a protective coating comprising aluminium and zirconium on a metal | [2004/42] | Français: | Procédé pour former sur un métal un revêtement protecteur contenant de l'aluminium et du zirconium | [2004/42] | Procédure d'examen | 04.10.2006 | Requête en examen déposée [2006/46] | 28.04.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.07.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.07.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.10.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.09.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.01.2014 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 08.01.2014 | Taxe de délivrance payée | 08.01.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.04.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.04.2014 | Taxe de délivrance payée | 28.04.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.04.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.04.2010 | Opposition(s) | 13.08.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 09.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 07.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 06.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 08.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | RO | 12.11.2014 | SE | 12.11.2014 | [2015/36] |
Précédent [2015/24] | SE | 12.11.2014 | Citations: | Recherche | [A]FR1221455 (METALLIC SURFACES RES LAB LTD) [A] 5,12 * page 3, lines 3-14, paragraph DROITE *; | [AD]US3486927 (GAUJE GEORGES MAURICE CELESTIN) [AD] 1-21 * claim 1 *; | [A]US5455071 (PILLHOEFER HORST [DE], et al) [A] 1-21 * claim 1 *; | [X]EP0821078 (HOWMET RES CORP [US]) [X] 1-4,6,7,9-11,14,18,21 * page 4, line 53 - page 5, line 24; claims 14-19 *; | [X]US6291014 (WARNES BRUCE M [US], et al) [X] 1-4,6,7,9-11,14,18,21 * column 5, line 18 - line 32; claims 1-4 * * column 6, line 28 - line 69 *; | [A]WO02055754 (MTU AERO ENGINES GMBH [DE], et al) [A] 1-21* claims 1-17 * |