EP1529629 - Procédé de conditionnement de produits en rouleaux et cylindre de gaufrage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.05.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.05.2014 | Demande réputée retirée | publié le 18.06.2014 [2014/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SCA TISSUE FRANCE 60, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes / FR | [2013/14] |
Précédent [2010/36] | Pour tous les Etats désignés Georgia-Pacific France 60, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes / FR | ||
Précédent [2005/19] | Pour tous les Etats désignés Georgia-Pacific France 11, route Industrielle 68320 Kunheim / FR | Inventeur(s) | 01 /
Basler, Michel 6, rue Vauban 68500 Issenheim / FR | 02 /
Jeannot, Sébastien 52 B, Grand'Rue 68320 Bischwihr / FR | [2005/19] | Mandataire(s) | Cortier, Sophie, et al SCA TISSUE FRANCE Département Brevets 60, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes / FR | [N/P] |
Précédent [2010/36] | Cortier, Sophie, et al Georgia-Pacific France Service Propriété Industrielle 60, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes / FR | ||
Précédent [2005/19] | Thomas, Nadine GEORGIA-PACIFIC FRANCE, Département Propriété Intellectuelle, 23, Boulevard Georges Clemenceau 92415 Courbevoie Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 04292548.7 | 27.10.2004 | [2005/19] | Numéro de priorité, date | FR20030012998 | 05.11.2003 Format original publié: FR 0312998 | [2005/19] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1529629 | Date: | 11.05.2005 | Langue: | FR | [2005/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.02.2005 | Classification | IPC: | B31F1/07 | [2005/19] | CPC: |
B31F1/07 (EP,US);
B31F2201/0723 (EP,US);
B31F2201/0733 (EP,US);
B31F2201/0776 (EP,US);
B31F2201/0794 (EP,US);
B65B25/146 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/19] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Verpacken von Produkten in Rollenform und Prägewalz | [2005/19] | Anglais: | Method of packaging rolled products and embossing roll | [2005/19] | Français: | Procédé de conditionnement de produits en rouleaux et cylindre de gaufrage | [2005/19] | Procédure dexamen | 11.11.2005 | Requête en examen déposée [2006/02] | 19.07.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.11.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.01.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/25] | 06.02.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/25] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.07.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0367999 (ICAIPLAST SPA [IT], et al) [Y] 3-11* column 5, line 30 - column 5, line 35; figure 8 *; | [XY]GB2380447 (SCA HYGIENE PROD GMBH [DE]) [X] 1,2,12-15 * page 5, line 29 - page 5, line 34 * * page 9, line 29 - page 9, line 34 * * figure 2a * [Y] 3-11 | par le demandeur | GB2380447 |