EP1522815 - Dispositif de correction de la trajectoire des projectiles à billes dans une réplique d'arme [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.01.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: CH, LI | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CYBERGUN S.A. 9/11, Rue Henri Dunant, Z.A. Les Bordes 91072 Bondoufle Cedex / FR | [2005/15] | Inventeur(s) | 01 /
Marsac, Bertrand Le Logisson 04180, Villeneuve / FR | [2005/15] | Mandataire(s) | Schmit, Christian Norbert Marie SCHMIT CHRETIEN 8, Place du Ponceau 95000 Cergy / FR | [N/P] |
Précédent [2005/15] | Schmit, Christian Norbert Marie SCHMIT-CHRETIEN-SCHIHIN 8, place du Ponceau 95000 Cergy / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 04300598.2 | 14.09.2004 | [2005/15] | Numéro de priorité, date | FR20030050564 | 18.09.2003 Format original publié: FR 0350564 | [2005/15] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1522815 | Date: | 13.04.2005 | Langue: | FR | [2005/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1522815 | Date: | 07.03.2007 | Langue: | FR | [2007/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.03.2005 | Classification | IPC: | F41A21/16, F41B11/00 | [2005/15] | CPC: |
F41B11/71 (EP,US);
F41A21/00 (KR);
F41A21/02 (EP,US);
F41A21/16 (EP,KR,US);
F41A21/18 (KR);
F41A31/02 (EP,US);
F41B11/00 (EP,US);
F41B11/57 (EP);
F41B7/003 (EP,US);
F41B7/08 (KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/15] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Flugbahnkorrektur eines Ballgeschosses in einer Replica-Waffe | [2005/15] | Anglais: | Device for correcting the trajectory of ball projectiles for a replica weapon | [2005/15] | Français: | Dispositif de correction de la trajectoire des projectiles à billes dans une réplique d'arme | [2005/15] | Procédure d'examen | 12.09.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.09.2005 | Requête en examen déposée [2005/45] | 05.12.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.10.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.01.2007 | Taxe de délivrance payée | 09.01.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.12.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 07.03.2007 | EE | 07.03.2007 | IE | 07.03.2007 | NL | 07.03.2007 | RO | 07.03.2007 | SI | 07.03.2007 | TR | 07.03.2007 | BG | 07.06.2007 | LU | 14.09.2007 | SK | 14.09.2007 | MC | 30.09.2007 | [2015/21] |
Précédent [2009/44] | CY | 07.03.2007 | |
EE | 07.03.2007 | ||
IE | 07.03.2007 | ||
NL | 07.03.2007 | ||
RO | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
TR | 07.03.2007 | ||
BG | 07.06.2007 | ||
LU | 14.09.2007 | ||
SK | 14.09.2007 | ||
CH | 30.09.2007 | ||
LI | 30.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2009/40] | CY | 07.03.2007 | |
EE | 07.03.2007 | ||
IE | 07.03.2007 | ||
NL | 07.03.2007 | ||
RO | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
BG | 07.06.2007 | ||
LU | 14.09.2007 | ||
SK | 14.09.2007 | ||
CH | 30.09.2007 | ||
LI | 30.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2009/35] | CY | 07.03.2007 | |
EE | 07.03.2007 | ||
IE | 07.03.2007 | ||
NL | 07.03.2007 | ||
RO | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 14.09.2007 | ||
CH | 30.09.2007 | ||
LI | 30.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2009/31] | EE | 07.03.2007 | |
IE | 07.03.2007 | ||
NL | 07.03.2007 | ||
RO | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 14.09.2007 | ||
CH | 30.09.2007 | ||
LI | 30.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2009/11] | EE | 07.03.2007 | |
IE | 07.03.2007 | ||
NL | 07.03.2007 | ||
RO | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 14.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2008/39] | IE | 07.03.2007 | |
NL | 07.03.2007 | ||
RO | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 14.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2008/22] | IE | 07.03.2007 | |
NL | 07.03.2007 | ||
RO | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Précédent [2008/11] | IE | 07.03.2007 | |
NL | 07.03.2007 | ||
RO | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
Précédent [2008/04] | NL | 07.03.2007 | |
RO | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
Précédent [2007/47] | NL | 07.03.2007 | |
SI | 07.03.2007 | ||
Précédent [2007/43] | NL | 07.03.2007 | Citations: | Recherche | [A]JP2001201291 ; | [A]US2182369 (BARRON CHRISTOPHER T) [A] 1-4,10,11 * column 2, line 40 - column 4, line 18; figure 2 *; | [X]US2526018 (FOSTER THOMAS R, et al) [X] 1-9 * column 3, lines 10-70; figures 5-8 *; | [X]US5813391 (JOHNSON ALBERT [US]) [X] 1-6,8 * column 4, line 34 - column 5, line 60; figures 2,10 *; | [A]US5823173 (SLONAKER ROBERT M [US], et al) [A] 1-11 * column 8, lines 41-49; figure 10 *; | [X]US5988153 (YOSHIMURA HARUHIKO [JP]) [X] 1-10 * column 3, line 22 - column 4, line 11; figure - *; | [A]US2002112391 (DILLON JOSEPH C [US]) [A] 1 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20010511), vol. 2000, no. 24, & JP2001201291 A 20010727 (HIS PLANNING:KK; INOUE KATSUMI) [A] 1 * abstract * |