EP1610131 - Sonde flexible [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.02.2007 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 27.08.2008 [2008/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Capres A/S DTU Bygn. 346 ost 2800 Lyngby / DK | [2005/52] | Inventeur(s) | 01 /
Petersen, Peter Rasmus Ebsen Tietgensvej 3 3400 Hillerod / DK | 02 /
Hansen, Jesper Erdman Stengards Allé 197 2860 Soborg / DK | 03 /
Nielsen, Peter Folmer Nordtoftevej 31 3520 Farum / DK | [2005/52] | Mandataire(s) | Nielsen, Henrik Sten, et al Budde Schou A/S Hausergade 3 1128 Copenhagen K / DK | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Nielsen, Henrik Sten, et al Budde Schou A/S Vester So̸gade 10 1601 Copenhagen V / DK | ||
Précédent [2005/52] | Nielsen, Henrik Sten, et al Budde, Schou & Ostenfeld A/S Vester Sögade 10 1601 Copenhagen V / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 04388039.2 | 21.06.2004 | [2005/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1610131 | Date: | 28.12.2005 | Langue: | EN | [2005/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.11.2004 | Classification | IPC: | G01R1/067 | [2005/52] | CPC: |
G01R27/2676 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2006/36] |
Précédent [2005/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Flexible Sonde | [2005/52] | Anglais: | Flexible probe | [2005/52] | Français: | Sonde flexible | [2005/52] | Procédure dexamen | 29.06.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/10] | 23.10.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/10] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 04.08.2006 | AT   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | BG   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | CH   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | CZ   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | DE   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | EE   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | FR   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | GB   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | HU   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | NL   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | PL   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | RO   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | SI   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | SK   M01   Pas encore payé | 04.08.2006 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 04.08.2006 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2006 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5347226 (BACHMANN WALTER A [US], et al) [X] 1-33 * figure 15 *; | [A]US5929438 (SUZUKI YOSHIHIKO [JP], et al) [A] 1* figure 2a *; | [A]US6343369 (SAUNDERS J LYNN [US], et al) [A] 8-16 * figures 25a-25d *; | [A]US6507204 (KANAMARU MASATOSHI [JP], et al) [A] 4-7 * figure 2 * |