EP1607865 - Unité de contrôle de données capable de corriger des erreurs de démarrage et procédé correspondant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.06.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2014 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.07.2014 [2014/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Micron Technology, Inc. 8000 South Federal Way Boise, ID 83707-0006 / US | [2013/10] |
Précédent [2012/19] | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics Srl Via Olivetti 2 20864 Agrate Brianza / IT | ||
Précédent [2010/14] | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics Srl Via Olivetti 2 20041 Agrate Brianza (MB) / IT | ||
Précédent [2005/51] | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Babudri, Irene Via Martin Luther King, 10 20040 Burago di Molgora / IT | 02 /
Roveda, Marco Via Ticino, 33/22 20086 Motta Visconti / IT | 03 /
Micheloni, Rino Via Luini, 11 22078 Turate / IT | [2005/51] | Mandataire(s) | Small, Gary James Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2013/33] |
Précédent [2011/44] | Small, Gary James Carpmaels & Ransford One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
Précédent [2008/39] | Leinweber & Zimmermann European Patent Attorneys Patentanwälte Rosental 7 80331 München / DE | ||
Précédent [2005/51] | Cerbaro, Elena, et al c/o Studio Torta S.r.l. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 04425436.5 | 14.06.2004 | [2005/51] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1607865 | Date: | 21.12.2005 | Langue: | EN | [2005/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1607865 | Date: | 14.08.2013 | Langue: | EN | [2013/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.02.2005 | Classification | IPC: | G06F11/14 | [2005/51] | CPC: |
G06F11/1417 (EP,US);
G06F11/076 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2006/35] |
Précédent [2005/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Datenverwaltungseinheit fähig Startfehler zu korrigieren und entsprechendes Verfahren | [2013/13] | Anglais: | Data control unit capable of correcting boot errors, and corresponding method | [2005/51] | Français: | Unité de contrôle de données capable de corriger des erreurs de démarrage et procédé correspondant | [2005/51] |
Précédent [2005/51] | Datenverwaltungseinheit fähig Bootfehlern zu korrigieren und entsprechendes verfahren | Procédure d'examen | 15.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/30] | 12.07.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.06.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.06.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.12.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.09.2012 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 18.09.2012 | 18.09.2012 | Date des procédures orales (annulées) | 28.09.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.01.2013 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 01.03.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.07.2013 | Taxe de délivrance payée | 01.07.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.07.2006 | Opposition(s) | 15.05.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 10.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 14.08.2013 | [2014/24] | Citations: | Recherche | [X]US5832005 (SINGH SHANKER [US]) [X] 1-16 * column A * * column 3, line 31 - line 61 * * column 6, line 15 - line 64 * * column 8, line 25 - line 41 *; | [XA]US5835695 (NOLL MICHAEL J [US]) [X] 1,9 * column A; figure 2 * [A] 2-8,10-16; | [A]EP0910020 (SONY CORP [JP]) [A] 1-16 * abstract *; | [A]DE19927058 (ROTH CLEMENS WOLFGANG [DE]) [A] 1,9 * abstract *; | [A]US2002092010 (FISKE ROBERT [US]) [A] 1-16* column A; figure 2 * |